DIAZ EIRAS ELISA-JOSEFA
Informe ejecutivo de DIAZ EIRAS ELISA-JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ EIRAS ELISA-JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES GRAN ECUADOR SL | Administrador Mancomunado | 10/05/2010 | 04/12/2018 |
PROMOCIONES FECASDI SL | Administrador Solidario | 02/04/2018 | 30/11/2018 |
PROMOCIONES FECASDI SL | Liquidador Solidario | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
PROMOCIONES FECASDI SL | Consejero | 02/04/2018 |
VINCULACIONES DE DIAZ EIRAS ELISA-JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ EIRAS ELISA-JOSEFA
Empresa: PROMOCIONES GRAN ECUADOR SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Romero Candido
- Castro Pereiro Lourdes Esther
- Diaz Eiras Elisa-josefa
- Fernandez Martinez Delmiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127, L 1127, F 152, S 8, H PO 3968, I/A 8 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-36
Empresa: PROMOCIONES FECASDI SL
Liquidador Solidario
- Castro Pereiro Lourdes Esther
- Diaz Eiras Elisa-josefa
- Fernandez Noval Ricardina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075, L 2075, F 205, S 8, H PO 5258, I/A 8 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-36
Empresa: PROMOCIONES FECASDI SL
Administrador Solidario
- Castro Pereiro Lourdes
- Diaz Eiras Elisa-josefa
- Fernandez Noval Ricardina
Liquidador Solidario
- Castro Pereiro Lourdes Esther
- Diaz Eiras Elisa-josefa
- Fernandez Noval Ricardina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075, L 2075, F 205, S 8, H PO 5258, I/A 8 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-36
Empresa: PROMOCIONES FECASDI SL
Administrador Solidario
- Castro Pereiro Lourdes
- Diaz Eiras Elisa-josefa
- Fernandez Noval Ricardina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075, L 2075, F 204, S 8, H PO 5258, I/A 7 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-36
Empresa: PROMOCIONES FECASDI SL
Consejero
- Castro Pereiro Lourdes Esther
- Diaz Eiras Elisa-josefa
- Fernandez Martinez Delmiro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075, L 2075, F 204, S 8, H PO 5258, I/A 7 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-36
Empresa: PROMOCIONES GRAN ECUADOR SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Eiras Elisa-josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127, L 1127, F 152, S 8, H PO 3968, I/A 7 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-36
Información de DIAZ EIRAS ELISA-JOSEFA
Mostramos los datos de DIAZ EIRAS ELISA-JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ EIRAS ELISA-JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos