PROMOCIONES ENERGETICAS EOLICAS DE CANTABRIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Virgen de la Soledad, 2
Código Postal 42003
Municipio Soria
Provincia Soria
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES ENERGETICAS EOLICAS DE CANTABRIA SL
CIF B39712807
Capital Social 600000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 11/08/2009
Nombres Anteriores
- PROMOCIONES ENERGETICAS EOLICAS DE CANTABRIA SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES ENERGETICAS EOLICAS DE CANTABRIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES ENERGETICAS EOLICAS DE CANTABRIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cerezo Rubio Fermin | Consejero | 06/09/2011 | 13/12/2017 |
Dominguez Fuentes Luis Fernando | Secretario | 06/09/2011 | 13/12/2017 |
Dominguez Fuentes Luis Fernando | Consejero | 06/09/2011 | 13/12/2017 |
Francisco Javier Medrano Villar | Liquidador Solidario | 13/12/2017 | 13/12/2017 |
Lasfuentes Villar Rafael | Liquidador Solidario | 13/12/2017 | 13/12/2017 |
Medrano Villar Francisco-javier | Presidente | 06/09/2011 | 13/12/2017 |
Medrano Villar Francisco-javier | Consejero | 06/09/2011 | 13/12/2017 |
Medrano Villar Francisco-javier | Consejero Delegado | 31/10/2011 | 13/12/2017 |
Cerezo Rubio Fermin | Consejero | 12/07/2011 | 06/09/2011 |
Dominguez Fuentes Luis Fernando | Secretario | 12/07/2011 | 06/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES ENERGETICAS EOLICAS DE CANTABRIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 136, F 156, S 8, H SO 3333, I/A 5 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-42
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 136, F 156, S 8, H SO 3333, I/A 5 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-42
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 136, F 156, S 8, H SO 3333, I/A 5 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-42
Consejero Delegado
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 136, F 156, S 8, H SO 3333, I/A 5 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-42
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 136, F 156, S 8, H SO 3333, I/A 4 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-42
- C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD 2 5 (SORIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 136, F 154, S 8, H SO 3333, I/A 3 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-42
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 136, F 154, S 8, H SO 3333, I/A 3 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-42
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 136, F 154, S 8, H SO 3333, I/A 3 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-42
- Denominación y forma adoptada: PROMOCIONES ENERGETICAS EOLICAS DE CANTABRIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 136, F 154, S 8, H SO 3333, I/A 3 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-42
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-39