PROMOCIONES DEL DEBA SL - EXTINGUIDA
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PROMOCIONES DEL DEBA SL
CIF B20318598
Capital Social 879990.18 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOCIONES DEL DEBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES DEL DEBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Churruca Gabilondo Fermin | Administrador Unico | 07/01/2021 | 24/02/2022 |
Churruca Gabilondo Fermin | Liquidador | 24/02/2022 | 24/02/2022 |
Churruca Gabilondo Fermin | Administrador Solidario | 09/05/2017 | 07/01/2021 |
Gabilondo Zubizarreta Maria Carmen | Administrador Solidario | 09/05/2017 | 07/01/2021 |
Churruca Urbieta Jose Antonio | Administrador Unico | 09/05/2017 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES DEL DEBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 11 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 11 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 11 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 11 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 10 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 10 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 10 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 9 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 9 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 9 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-20