CHURRUCA GABILONDO FERMIN
Informe ejecutivo de CHURRUCA GABILONDO FERMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHURRUCA GABILONDO FERMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA DEL VALLE DEL DEBA SL | Apoderado | 08/04/2011 |
VINCULACIONES DE CHURRUCA GABILONDO FERMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHURRUCA GABILONDO FERMIN
Empresa: ELJA 2005 SL
Liquidador
- Churruca Gabilondo Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 192, S 8, H SS 26382, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: ELJA 2005 SL
Administrador Solidario
- Churruca Gabilondo Fermin
- Crespo Amaro Eladino
Liquidador
- Churruca Gabilondo Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 192, S 8, H SS 26382, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: PROMOCIONES DEL DEBA SL
Liquidador
- Churruca Gabilondo Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 11 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Empresa: PROMOCIONES DEL DEBA SL
Administrador Unico
- Churruca Gabilondo Fermin
Liquidador
- Churruca Gabilondo Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 11 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Empresa: PROMOCIONES DEL DEBA SL
Administrador Unico
- Churruca Gabilondo Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 10 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-20
Empresa: PROMOCIONES DEL DEBA SL
Administrador Solidario
- Churruca Gabilondo Fermin
- Gabilondo Zubizarreta Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 10 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-20
Empresa: ELJA 2005 SL
Administrador Solidario
- Churruca Gabilondo Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 192, S 8, H SS 26382, I/A 2 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-20
Empresa: PROMOCIONES DEL DEBA SL
Administrador Solidario
- Churruca Gabilondo Fermin
- Gabilondo Zubizarreta Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 42, S 8, H SS 193, I/A 9 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-20
Empresa: INMOBILIARIA DEL VALLE DEL DEBA SL
Apoderado
- Churruca Gabilondo Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 146, S 8, H SS 8780, I/A 10 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-20
Información de CHURRUCA GABILONDO FERMIN
Mostramos los datos de CHURRUCA GABILONDO FERMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHURRUCA GABILONDO FERMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos