PROMOCIONES CHAPARRAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Diego Ramirez Pastor, 128
Código Postal 03181
Municipio Torrevieja
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES CHAPARRAL SL
CIF B03044237
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROMOCIONES CHAPARRAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES CHAPARRAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Seynaeve Brigit Margareta Kristin Anny | Liquidador Mancomunado | 13/11/2013 | 02/04/2014 |
Seynaeve Kathleen Brigit Myriam Kristin | Liquidador Mancomunado | 13/11/2013 | 02/04/2014 |
Seynaeve Brigit Margareta Kristin Anny | Administrador Mancomunado | 28/06/2013 | 13/11/2013 |
Seynaeve Kathleen Brigit Myriam Kristin | Administrador Mancomunado | 28/06/2013 | 13/11/2013 |
A.L. Clerens Advocaat | Administrador Unico | 08/03/2012 | 28/06/2013 |
Verstraete Walter Joseph Maria | Administrador Unico | 08/03/2012 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES CHAPARRAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 62, S 8, H A 14983, I/A 8 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 62, S 8, H A 14983, I/A 8 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 38, S 8, H A 14983, I/A 7 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 38, S 8, H A 14983, I/A 7 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 38, S 8, H A 14983, I/A 7 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 38, S 8, H A 14983, I/A 6 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 38, S 8, H A 14983, I/A 6 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 38, S 8, H A 14983, I/A 6 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 37, S 8, H A 14983, I/A 5 (10/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-03
- AVDA DIEGO RAMIREZ 128 BAJO (TORREVIEJA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 37, S 8, H A 14983, I/A 4 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-03