SEYNAEVE BRIGIT MARGARETA KRISTIN ANNY
Informe ejecutivo de SEYNAEVE BRIGIT MARGARETA KRISTIN ANNY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEYNAEVE BRIGIT MARGARETA KRISTIN ANNY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSORCIO URBANISTICO CHAPARRAL SA | Administrador Mancomunado | 23/05/2022 | |
CLUB DEPORTIVO CHAPARRAL TORREVIEJA SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2014 |
VINCULACIONES DE SEYNAEVE BRIGIT MARGARETA KRISTIN ANNY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEYNAEVE BRIGIT MARGARETA KRISTIN ANNY
Empresa: CONSORCIO URBANISTICO CHAPARRAL SA
Administrador Mancomunado
- Seynaeve Brigit Margareta Kristin Anny
- Verstraete Philippe Camiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 199, S 8, H A 20429, I/A 7 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-03
Empresa: AGUAS DE QUIBAS SA
Administrador Mancomunado
- Seynaeve Brigit Margareta Kristin Anny
- Verstraete Philippe Camiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 121, S 8, H A 20903, I/A 11 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-03
Administrador Mancomunado
- Seynaeve Brigit Margareta Kristin Anny
- Seynaeve Kathleen Brigit Myriam Kristin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 80, S 8, H A 28398, I/A 5 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-03
Empresa: PROMOCIONES CHAPARRAL SL
Liquidador Mancomunado
- Seynaeve Brigit Margareta Kristin Anny
- Seynaeve Kathleen Brigit Myriam Kristin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 62, S 8, H A 14983, I/A 8 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-03
Empresa: AGUAS DE QUIBAS SA
Administrador Mancomunado
- Seynaeve Brigit Margareta Kristin Anny
- Verstraete Philippe Camiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 121, S 8, H A 20903, I/A 8 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-03
Empresa: PROMOCIONES CHAPARRAL SL
Liquidador Mancomunado
- Seynaeve Brigit Margareta Kristin Anny
- Seynaeve Kathleen Brigit Myriam Kristin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 38, S 8, H A 14983, I/A 7 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-03
Empresa: PROMOCIONES CHAPARRAL SL
Administrador Mancomunado
- Seynaeve Brigit Margareta Kristin Anny
- Seynaeve Kathleen Brigit Myriam Kristin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 38, S 8, H A 14983, I/A 7 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-03
Empresa: PROMOCIONES CHAPARRAL SL
Administrador Mancomunado
- Seynaeve Brigit Margareta Kristin Anny
- Seynaeve Kathleen Brigit Myriam Kristin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 38, S 8, H A 14983, I/A 6 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-03
Información de SEYNAEVE BRIGIT MARGARETA KRISTIN ANNY
Mostramos los datos de SEYNAEVE BRIGIT MARGARETA KRISTIN ANNY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEYNAEVE BRIGIT MARGARETA KRISTIN ANNY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos