PROMOCIONES CENTRO TECNICO SA - EXTINGUIDA
Provincia León
Razón Social PROMOCIONES CENTRO TECNICO SA
CIF A24066318
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES CENTRO TECNICO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES CENTRO TECNICO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casero Sanfeliz Andres Avelino | Consejero | 10/07/2020 | |
Casero Sanfeliz Andres Avelino | Consejero | 29/05/2012 | 10/07/2020 |
De Paz Alvarez Esteban | Consejero | 29/05/2012 | 10/07/2020 |
Deiros Vega Carmen | Consejero | 10/07/2020 | |
Deiros Vega Carmen | Consejero | 29/05/2012 | 10/07/2020 |
Diñeiro Alvarez Pedro | Presidente | 10/07/2020 | |
Diñeiro Alvarez Pedro | Consejero | 10/07/2020 | |
Diñeiro Alvarez Pedro | Presidente | 29/05/2012 | 10/07/2020 |
Diñeiro Alvarez Pedro | Consejero | 29/05/2012 | 10/07/2020 |
Lopez Fernandez Lucila | Consejero | 10/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES CENTRO TECNICO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 202, S 8, H LE 3312, I/A 7 A (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 202, S 8, H LE 3312, I/A 8 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 202, S 8, H LE 3312, I/A 8 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 202, S 8, H LE 3312, I/A 8 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-24
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 202, S 8, H LE 3312, I/A 8 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-24
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 202, S 8, H LE 3312, I/A 7 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-24
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 202, S 8, H LE 3312, I/A 7 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-24
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-24
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-238-24
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-16-24