DE PAZ CASERO MANUEL ESTEBAN
Informe ejecutivo de DE PAZ CASERO MANUEL ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE PAZ CASERO MANUEL ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL ELECTRIC GEWA SL | Consejero | 09/08/2024 | |
GLOBAL ELECTRIC GEWA SL | Presidente | 09/08/2024 | |
NOU GRUP AGRUPACION MAYORISTAS MATERIAL ELECTRICO AIE | REPR.143 RRM | 19/03/2024 | |
GLOBAL ELECTRIC GEWA SL | Consejero | 08/02/2022 | |
M CASERO SA | Presidente | 08/05/2020 | |
M CASERO SA | Consejero | 08/05/2020 |
VINCULACIONES DE DE PAZ CASERO MANUEL ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PAZ CASERO MANUEL ESTEBAN
Empresa: GLOBAL ELECTRIC GEWA SL
Consejero
- Andrew Paul Gardner
- De Paz Casero Manuel Esteban
- Giobatta Chiappori
Presidente
- De Paz Casero Manuel Esteban
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 311935, I/A 24 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- De Paz Casero Manuel Esteban
- Fiol Abrines Antonio
- Gonzalez Hergueta Gloria
- Jimenez Useros Rodrigo
- Segurola Barrera Nemesio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43167 , F 17, S 8, H B 296453, I/A 19 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Presidente
REPR.143 RRM
- Balasch Pijoan Jordi
- De Paz Casero Manuel Esteban
- Gonzalez Hergueta Gloria
- Serrato Cabello Pedro
- Subirana Gallifa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43167 , F 17, S 8, H B 296453, I/A 19 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: GLOBAL ELECTRIC GEWA SL
Consejero
- Andrew Paul Gardner
- De Paz Casero Manuel Esteban
- Giobatta Chiappori
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37772 , F 224, S 8, H B 311935, I/A 23 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-08
Empresa: GLOBAL ELECTRIC GEWA SL
Consejero
- Andrew Paul Gardner
- De Paz Casero Manuel Esteban
- Giobatta Chiappori
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37772 , F 224, S 8, H B 311935, I/A 23 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-08
Empresa: M CASERO SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Paz Casero Manuel Esteban
- Dominguez Madero Jose-antonio
- Dominguez Madero Maria-asuncion
Presidente
- De Paz Casero Manuel Esteban
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816 , F 211, S 8, H LE 32, I/A 16 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-24
Empresa: M CASERO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casero Palacio Maria Engracia
- De Paz Casero Manuel Esteban
- De Paz Casero Maria Teresa
Presidente
- De Paz Casero Manuel Esteban
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816 , F 211, S 8, H LE 32, I/A 16 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-24
Empresa: GLOBAL ELECTRIC GEWA SL
Consejero
- Andrew Paul Gardner
- De Paz Casero Manuel Esteban
- Giobatta Chiappori
Presidente
- De Paz Casero Manuel Esteban
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37772 , F 223, S 8, H B 311935, I/A 22 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-08
Empresa: GLOBAL ELECTRIC GEWA SL
Consejero
- Andrew Paul Gardner
- De Paz Casero Manuel Esteban
- Giobatta Chiappori
Presidente
- De Paz Casero Manuel Esteban
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37772 , F 223, S 8, H B 311935, I/A 22 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Balasch Pijoan Jordi
- De Paz Casero Manuel Esteban
- Gonzalez Hergueta Gloria
- Jimenez Tendero Antonio
- Serrato Cabello Pedro
- Subirana Gallifa Jordi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43167 , F 13, S 8, H B 296453, I/A 13 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-08
VER MAS ACTOS
Información de DE PAZ CASERO MANUEL ESTEBAN
Mostramos los datos de DE PAZ CASERO MANUEL ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PAZ CASERO MANUEL ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos