PROMOCIONES AYTAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ribera, 1
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES AYTAR SA
CIF A46599973
Capital Social 540900.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Llorens Candela Jesus
Propietario GRUPO ACRISMATIC SL
Auditor AC AUDICONSULTORIA SL
VINCULACIONES DE PROMOCIONES AYTAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES AYTAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AC AUDICONSULTORIA SL | Auditor | 17/01/2012 | 13/08/2024 |
GRUPO ACRISMATIC SL | Socio Unico | 09/02/2024 | 13/08/2024 |
Llorens Candela Jesus | Administrador Unico | 31/10/2019 | 13/08/2024 |
Lopez Lorente Jose Vicente | Apoderado Solidario | 04/04/2019 | 13/08/2024 |
Muelas Gomez Gemma | Apoderado Solidario | 04/04/2019 | 13/08/2024 |
Orts Berenguer Juan Jose Maria | Auditor | 11/05/2011 | 13/08/2024 |
Silvestre Isas Raquel | Apoderado | 26/10/2009 | 13/08/2024 |
CORRADO HOLDING 21 SL | Administrador Unico | 17/01/2012 | 31/10/2019 |
De San Pastor Lazaro Enrique Jesus | Apoderado Mancomunado | 15/07/2015 | |
De San Pastor Vicedo Enrique | Apoderado Mancomunado | 15/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES AYTAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 12587, I/A 27 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 12587, I/A 27 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601, L 914, F 59, S 8, H V 12587, I/A 25 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
- C/ RIBERA 1 5 9 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601, L 914, F 58, S 8, H V 12587, I/A 24 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601, L 914, F 58, S 8, H V 12587, I/A 23 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601, L 914, F 58, S 8, H V 12587, I/A 23 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601, L 914, F 58, S 8, H V 12587, I/A 22 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-46
- La Administradora Unica, "CORRADO HOLDING 21 SL" ha designado persona física representante a Don Jesús Llorens Candela, con D.N.I. 20.151.107-W
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601, L 914, F 58, S 8, H V 12587, I/A 21 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601, L 914, F 58, S 8, H V 12587, I/A 21 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-46
Capital Anterior: | 721.200,00 | Euros |
Disminución de capital | 180.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 540.900,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601, L 914, F 57, S 8, H V 12587, I/A 20 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-46