CORRADO HOLDING 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ribera, 1
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORRADO HOLDING 21 SL
CIF B97574479
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 23/03/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CORRADO HOLDING 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORRADO HOLDING 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llorens Candela Jesus | Administrador Mancomunado | 23/02/2015 | 28/01/2021 |
Llorens Candela Jesus | Liquidador Unico | 28/01/2021 | 28/01/2021 |
Lopez Lorente Jose Vicente | Apoderado Solidario | 19/04/2018 | 28/01/2021 |
Muelas Gomez Gemma | Apoderado Solidario | 19/04/2018 | 28/01/2021 |
Ortega Garcia Ildefonso | Administrador Mancomunado | 05/02/2016 | 28/01/2021 |
Navarret Navarro Vicente | Administrador Mancomunado | 23/02/2015 | 22/02/2018 |
Selles Bonmati Roberto | Administrador Mancomunado | 11/01/2012 | 23/02/2015 |
Velert Tomas Maria Amparo | Administrador Mancomunado | 07/10/2014 | 23/02/2015 |
Palomo Martinez Miguel-angel | Administrador Mancomunado | 11/01/2012 | 07/10/2014 |
Marques Romero Juan Luis | Administrador Unico | 21/11/2011 |
ACTOS BORME DE CORRADO HOLDING 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8119, L 5412, F 27, S 8, H V 103862, I/A 13 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8119, L 5412, F 27, S 8, H V 103862, I/A 13 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8119, L 5412, F 27, S 8, H V 103862, I/A 13 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8119, L 5412, F 27, S 8, H V 103862, I/A 13 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8119, L 5412, F 27, S 8, H V 103862, I/A 13 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-46
- C/ RIBERA 1 5 9 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8119, L 5412, F 27, S 8, H V 103862, I/A 12 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8119, L 5412, F 27, S 8, H V 103862, I/A 11 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8119, L 5412, F 27, S 8, H V 103862, I/A 10 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8119, L 5412, F 26, S 8, H V 103862, I/A 9 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8119, L 5412, F 26, S 8, H V 103862, I/A 8 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-46