SELLES BONMATI ROBERTO
Informe ejecutivo de SELLES BONMATI ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SELLES BONMATI ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMATICOS UNIVAL SL | Apoderado | 12/04/2012 |
VINCULACIONES DE SELLES BONMATI ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SELLES BONMATI ROBERTO
Empresa: PROGESVAL INRENT SL
Administrador Mancomunado
- Llorens Candela Jesus
- Ortega Garcia Ildefonso
- Selles Bonmati Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10344, L 7625, F 67, S 8, H V 178288, I/A 8 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-46
Empresa: BRUNIL INVESTMENT SL
Administrador Mancomunado
- Llorens Candela Jesus
- Ortega Garcia Ildefonso
- Selles Bonmati Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10344, L 7625, F 135, S 8, H V 178299, I/A 8 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-46
Empresa: GENERAL LOCATION SL
Administrador Mancomunado
- Llorens Candela Jesus
- Ortega Garcia Ildefonso
- Selles Bonmati Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10375, L 7656, F 111, S 8, H V 178513, I/A 9 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-46
Empresa: CORRADO HOLDING 21 SL
Administrador Mancomunado
- Selles Bonmati Roberto
- Velert Tomas Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8119, L 5412, F 26, S 8, H V 103862, I/A 8 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-46
Empresa: GOURMET IBERICO 2 MONTANERAS SL
Administrador Mancomunado
- Alamo Carchano Rafael Alejandro
- Alamo Martinez Angel
- Selles Bonmati Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 140, S 8, H A 69876, I/A 11 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-03
Empresa: BRUNIL INVESTMENT SL
Administrador Mancomunado
- Palomo Martinez Miguel-angel
- Selles Bonmati Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30201 , F 30, S 8, H M 543631, I/A 1 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28
Empresa: PROGESVAL INRENT SL
Administrador Mancomunado
- Palomo Martinez Miguel-angel
- Selles Bonmati Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29934 , F 167, S 8, H M 538742, I/A 1 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: GENERAL LOCATION SL
Administrador Mancomunado
- Palomo Martinez Miguel-angel
- Selles Bonmati Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29970 , F 176, S 8, H M 539331, I/A 1 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
Empresa: AUTOMATICOS UNIVAL SL
Apoderado
- Selles Bonmati Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5375, L 2683, F 5, S 8, H V 45348, I/A 6 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-46
Empresa: GOURMET IBERICO 2 MONTANERAS SL
Administrador Mancomunado
- Selles Bonmati Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 139, S 8, H A 69876, I/A 9 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-03
VER MAS ACTOS
Información de SELLES BONMATI ROBERTO
Mostramos los datos de SELLES BONMATI ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SELLES BONMATI ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos