PROMOCIONES AUDIOVISUALES SEVILLANAS SA
Dirección social Calle Rafael Gonzalez Abreu, 3
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Barcelona
Razón Social PROMOCIONES AUDIOVISUALES SEVILLANAS SA
CIF A91045815
Actividad Actividades de programación y emisión de televisión
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único PROMOTORA DE EMISORAS DE TELEVISION SA
Propietario PROMOTORA DE EMISORAS DE TELEVISION SA
VINCULACIONES DE PROMOCIONES AUDIOVISUALES SEVILLANAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES AUDIOVISUALES SEVILLANAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA DE EMISORAS DE TELEVISION SA | Socio Unico | 04/01/2010 | 14/01/2019 |
PROMOTORA DE EMISORAS DE TELEVISION SA | Administrador Unico | 04/01/2010 | 14/01/2019 |
Antonio Garcia Mon Marañes | Consejero | 04/01/2010 | |
Diego Oliva Rodriguez | Consejero | 04/01/2010 | |
Gutierrez Caro Jose | Consejero Delegado | 04/01/2010 | |
Gutierrez Caro Jose | Consejero | 04/01/2010 | |
Rafael Garcia Mediano | Presidente | 04/01/2010 | |
Rafael Garcia Mediano | Consejero | 04/01/2010 | |
Sainz Diaz Jose Luis | Consejero | 15/06/2009 | 04/01/2010 |
CORPORACION EMPRESARIAL CAJASOL SA | Consejero | 23/11/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES AUDIOVISUALES SEVILLANAS SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-104-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 20. Administración y Representacion.-El Administrador único constituye el órgano encargado de dirigir, administrar y representar a la Sociedad en juicio y fuera de él, sin perjuicio de las atribuciones que, con arreglo a la Ley y a estos Estatutos, corresponden a la Junta General.. 21. Administración y Representacion.-. 22. Sin contenido.-. 25. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 129, S 8, H SE 40106, I/A 19 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 129, S 8, H SE 40106, I/A 19 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 129, S 8, H SE 40106, I/A 19 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 129, S 8, H SE 40106, I/A 19 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 129, S 8, H SE 40106, I/A 18 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 129, S 8, H SE 40106, I/A 17 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 129, S 8, H SE 40106, I/A 17 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-41
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-118-41