PROMOCIONES ATOCHA 40 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 16
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES ATOCHA 40 SL
CIF B87030110
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 04/06/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA
VINCULACIONES DE PROMOCIONES ATOCHA 40 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES ATOCHA 40 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Deruy Stephane | Apoderado Solidario | 04/10/2016 | 17/12/2021 |
Derycke Philippine Sophie Marie Joseph | Apoderado | 09/01/2017 | 17/12/2021 |
Derycke Philippine Sophie Marie Joseph | Apoderado | 10/01/2017 | 17/12/2021 |
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA | Administrador Unico | 03/10/2016 | 17/12/2021 |
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA | Socio Unico | 05/10/2016 | 17/12/2021 |
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA | Liquidador | 17/12/2021 | 17/12/2021 |
Heckler Xavier | Apoderado Solidario | 04/10/2016 | 17/12/2021 |
Herault Beno-t Jean Pierre | Representante | 13/03/2020 | 17/12/2021 |
Herault Benoit Jean Pierre | Representante | 17/12/2021 | 17/12/2021 |
Jimenez Fernandez Bugallal Alvaro Maria | Apoderado Solidario | 02/07/2020 | 17/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES ATOCHA 40 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35426 , F 85, S 8, H M 583719, I/A 22 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35426 , F 85, S 8, H M 583719, I/A 22 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35426 , F 85, S 8, H M 583719, I/A 22 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35426 , F 85, S 8, H M 583719, I/A 22 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35426 , F 85, S 8, H M 583719, I/A 21 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35426 , F 85, S 8, H M 583719, I/A 21 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35426 , F 84, S 8, H M 583719, I/A 20 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35426 , F 84, S 8, H M 583719, I/A 19 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35426 , F 84, S 8, H M 583719, I/A 19 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-28
- C/ SERRANO 16 5 - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35426 , F 84, S 8, H M 583719, I/A 18 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28