INVERSIONES UNEDO SL
Dirección social Calle Conde de Aranda, 5
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES UNEDO SL
CIF B83707240
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 16/07/2003
Nombres Anteriores
- INVERSIONES UNEDO SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Santamaria Trigo Ramon
Propietario Santamaria Trigo Ramon
VINCULACIONES DE INVERSIONES UNEDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES UNEDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santamaria Trigo Ramon | Socio Unico | 05/05/2016 | 05/01/2017 |
Santamaria Trigo Ramon | Administrador Unico | 22/04/2014 | 05/01/2017 |
De Zulueta Luchsinger Casilda Trinidad | Administrador Solidario | 22/04/2014 | |
Santamaria Trigo Ramon | Administrador Solidario | 22/04/2014 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES UNEDO SL
Empresa: INVERSIONES UNEDO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19100 , F 62, S 8, H M 334088, I/A 6 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Empresa: INVERSIONES UNEDO SA
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19100 , F 62, S 8, H M 334088, I/A 6 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Empresa: INVERSIONES UNEDO SA
- Denominación y forma adoptada: INVERSIONES UNEDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19100 , F 62, S 8, H M 334088, I/A 6 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Empresa: INVERSIONES UNEDO SA
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19100 , F 62, S 8, H M 334088, I/A 5 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: INVERSIONES UNEDO SA
- C/ CONDE DE ARANDA 5 - SEGUNDO IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19100 , F 59, S 8, H M 334088, I/A 4 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Empresa: INVERSIONES UNEDO SA
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: SE ADAPTAN LOS ESTATUTOS SOCIALES A LA NUEVA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19100 , F 59, S 8, H M 334088, I/A 4 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Empresa: INVERSIONES UNEDO SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19100 , F 59, S 8, H M 334088, I/A 4 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Empresa: INVERSIONES UNEDO SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19100 , F 59, S 8, H M 334088, I/A 4 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Empresa: INVERSIONES UNEDO SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-53-28
Empresa: INVERSIONES UNEDO SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-28