PROMOCION EDIFICIO AYALA 77 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Caleruega, 53
Código Postal 09001
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCION EDIFICIO AYALA 77 SL
CIF B09543471
Capital Social 35000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/02/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCION EDIFICIO AYALA 77 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCION EDIFICIO AYALA 77 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrio Eguiluz Jose Manuel | Apoderado Solidario | 23/05/2013 | 05/12/2018 |
Garilleti Peña Ricardo | Liquidador Mancomunado | 05/12/2018 | 05/12/2018 |
GARILLETI PEÑA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/04/2015 | 05/12/2018 |
GARILLETI PEÑA SL | Presidente | 04/04/2013 | 05/12/2018 |
GARILLETI PEÑA SL | Consejero | 04/04/2013 | 05/12/2018 |
GESTORA DE INVERSIONES ENEREN XXI SL | Vicepresidente | 22/04/2015 | 05/12/2018 |
GESTORA DE INVERSIONES ENEREN XXI SL | Consejero | 22/04/2015 | 05/12/2018 |
GESTORA DE INVERSIONES ENEREN XXI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/04/2015 | 05/12/2018 |
GRUPO ASUARI INVERSOR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/04/2015 | 05/12/2018 |
GRUPO ASUARI INVERSOR SL | Secretario | 04/04/2013 | 05/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCION EDIFICIO AYALA 77 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664, L 455, F 76, S 8, H BU 14958, I/A 5 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664, L 455, F 76, S 8, H BU 14958, I/A 5 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-09
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664, L 455, F 76, S 8, H BU 14958, I/A 5 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-09
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664, L 455, F 76, S 8, H BU 14958, I/A 5 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-09
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664, L 455, F 76, S 8, H BU 14958, I/A 5 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-09
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664, L 455, F 75, S 8, H BU 14958, I/A 4 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-09
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664, L 455, F 75, S 8, H BU 14958, I/A 4 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-09
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664, L 455, F 75, S 8, H BU 14958, I/A 3 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-09
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664, L 455, F 75, S 8, H BU 14958, I/A 3 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-09
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664, L 455, F 74, S 8, H BU 14958, I/A 2 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-09