GARILLETI PEÑA SL - EXTINGUIDA
Provincia Burgos
Razón Social GARILLETI PEÑA SL
CIF B09225814
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GARILLETI PEÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARILLETI PEÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARNAIZ-AYALA AUDITORES ASOCIADOS SLP | Auditor | 10/07/2014 | 07/05/2021 |
Garilleti De Miguel Maria | Administrador Solidario | 24/10/2018 | 07/05/2021 |
Garilleti Escuder Borja | Liquidador Mancomunado | 07/05/2021 | 07/05/2021 |
Garilleti Peña Cesar | Administrador Solidario | 07/05/2021 | |
Garilleti Peña Ricardo | Administrador Solidario | 07/05/2021 | |
Garilleti Peña Ricardo | Liquidador Mancomunado | 07/05/2021 | 07/05/2021 |
Garilleti Peña Cesar | Administrador Solidario | 18/07/2018 |
ACTOS BORME DE GARILLETI PEÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 192, S 8, H BU 222, I/A 9 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 192, S 8, H BU 222, I/A 9 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 192, S 8, H BU 222, I/A 9 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-09
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 192, S 8, H BU 222, I/A 9 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 192, S 8, H BU 222, I/A 9 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-09
- Por Sentencia firme de 14-2-2020 la Audiencia Provincial de Burgos declara la nulidad de la junta de 22-6-2018 y la de los acuerdos adoptados, entre ellos el nombrar administradora solidaria a María Garilleti de Miguel, y de cualquier otro acuerdo o actuación que traiga causa de dichos acuerdos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 192, S 8, H BU 222, I/A 8 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-09
- En la Sentencia citada de la Audiencia Provincial de Burgos de 14-2-2020 declara la nulidad del depósito de las cuentas anuales correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 y la de las inscripciones derivadas de tales acuerdos que se hayan practicado en el Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 192, S 8, H BU 222, I/A 8 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 192, S 8, H BU 222, I/A 7 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 192, S 8, H BU 222, I/A 6 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-09
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 192, S 8, H BU 222, I/A 5 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-09