PROFIT REAL ESTATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Manoteras, 24
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROFIT REAL ESTATE SL
Capital Social 1000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/01/2023
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Spitz Marcelo Adrian Ellenberg
VINCULACIONES DE PROFIT REAL ESTATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROFIT REAL ESTATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabello Cristiano Ainhoa | Apoderado | 20/02/2023 | 20/11/2023 |
Estrada Rugarcia Ignacio | Apoderado | 20/02/2023 | 20/11/2023 |
Segal Andres Marcos | Administrador Mancomunado | 20/02/2023 | 20/11/2023 |
Segal Andres Marcos | Liquidador | 20/11/2023 | 20/11/2023 |
Spitz Marcelo Adrian Ellenberg | Socio Unico | 23/02/2023 | 20/11/2023 |
Spitz Marcelo Adrian Ellenberg | Administrador Mancomunado | 20/02/2023 | 20/11/2023 |
CHGG ASOCIADOS INTERBUILDING SL | Socio Unico | 20/02/2023 | 23/02/2023 |
Chapnik Filozof Hernan Dario | Administrador Unico | 20/02/2023 | 20/02/2023 |
ACTOS BORME DE PROFIT REAL ESTATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44523 , F 183, S 8, H M 784431, I/A 6 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44523 , F 183, S 8, H M 784431, I/A 6 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44523 , F 183, S 8, H M 784431, I/A 6 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44523 , F 183, S 8, H M 784431, I/A 6 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44523 , F 183, S 8, H M 784431, I/A 5 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44523 , F 182, S 8, H M 784431, I/A 4 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44523 , F 182, S 8, H M 784431, I/A 3 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44523 , F 181, S 8, H M 784431, I/A 2 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44523 , F 181, S 8, H M 784431, I/A 2 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44523 , F 181, S 8, H M 784431, I/A 2 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28