CHAPNIK FILOZOF HERNAN DARIO
Informe ejecutivo de CHAPNIK FILOZOF HERNAN DARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 31
Empresas activas: 26
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CHAPNIK FILOZOF HERNAN DARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAPALA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 17/07/2024 | |
NAPALA INVERSIONES SL | Socio Unico | 17/07/2024 | |
FOR REAL PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 12/07/2024 | |
ALFOLI INVERSIONES SL | Socio Unico | 12/07/2024 | |
ALFOLI INVERSIONES SL | Administrador Unico | 12/07/2024 | |
DOMESTIKA REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 11/07/2024 | |
TUSCANY ADQUISICIONES SL | Socio Unico | 11/07/2024 | |
BENET REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 11/07/2024 | |
ANIZIA OBRAS SL | Apoderado Solidario | 18/03/2024 | |
ALIVEL MONTAJES SL | Apoderado | 30/01/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CHAPNIK FILOZOF HERNAN DARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAPNIK FILOZOF HERNAN DARIO
Empresa: NAPALA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Chapnik Filozof Hernan Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827405, I/A 1 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: NAPALA INVERSIONES SL
Socio Único
- Chapnik Filozof Hernan Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827405, I/A 1 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: ALFOLI INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Chapnik Filozof Hernan Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827853, I/A 1 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: ALFOLI INVERSIONES SL
Socio Único
- Chapnik Filozof Hernan Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827853, I/A 1 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: FOR REAL PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Chapnik Filozof Hernan Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827977, I/A 1 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: BENET REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Chapnik Filozof Hernan Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828008, I/A 1 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: TUSCANY ADQUISICIONES SL
Socio Único
- Chapnik Filozof Hernan Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828192, I/A 1 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: DOMESTIKA REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Chapnik Filozof Hernan Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826458, I/A 1 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: ANIZIA OBRAS SL
Apoderado Solidario
- Cabello Cristiano Ainhoa
- Chapnik Filozof Hernan Dario
- Martin Jimenez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46507 , F 222, S 8, H M 816624, I/A 2 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: ALIVEL MONTAJES SL
Apoderado
- Cabello Cristiano Ainhoa
- Chapnik Filozof Hernan Dario
- Martin Jimenez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46319 , F 53, S 8, H M 813520, I/A 2 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
VER MAS ACTOS
Información de CHAPNIK FILOZOF HERNAN DARIO
Mostramos los datos de CHAPNIK FILOZOF HERNAN DARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAPNIK FILOZOF HERNAN DARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos