PROAUTO ASISTENCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 189
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROAUTO ASISTENCIA SL
CIF B81426181
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROAUTO ASISTENCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROAUTO ASISTENCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Olivares Delia | Administrador Solidario | 18/06/2013 | 15/12/2016 |
Sanchez Olivares Delia | Liquidador | 15/12/2016 | 15/12/2016 |
Sanchez Olivares Maria Isabel | Administrador Solidario | 18/06/2013 | 15/12/2016 |
Sanchez Olivares Maria Isabel | Apoderado | 03/02/2012 | 15/12/2016 |
Sanchez Olivares Delia | Administrador Suplente | 22/06/2012 | 18/06/2013 |
Sanchez Olivares Maria Isabel | Administrador Unico | 22/06/2012 | 18/06/2013 |
Sanchez Hernandez Luis | Administrador Unico | 22/06/2012 | |
Sanchez Olivares Maria Isabel | Administrador Suplente | 25/11/2011 | 22/06/2012 |
ACTOS BORME DE PROAUTO ASISTENCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 120, S 8, H M 171066, I/A 8 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 120, S 8, H M 171066, I/A 8 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 120, S 8, H M 171066, I/A 8 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 120, S 8, H M 171066, I/A 8 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 119, S 8, H M 171066, I/A 7 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 119, S 8, H M 171066, I/A 7 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
Administrador Unico
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 119, S 8, H M 171066, I/A 7 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
- HA QUEDADO CAMBIADO EL SISTEMA DE RETIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES Y HA QUEDADO MODIFICADO EL ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 119, S 8, H M 171066, I/A 6 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Administrador Unico
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 119, S 8, H M 171066, I/A 6 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Administrador Unico
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 119, S 8, H M 171066, I/A 6 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28