SANCHEZ OLIVARES DELIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ OLIVARES DELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ OLIVARES DELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAITEL AUTOMOCION SL | Administrador Solidario | 18/06/2013 | |
DAITEL SA | Administrador Solidario | 12/06/2013 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ OLIVARES DELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ OLIVARES DELIA
Empresa: DAITEL SA
Administrador Solidario
- Sanchez Olivares Delia
- Sanchez Olivares Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29292 , F 151, S 8, H M 44569, I/A 17 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: PROAUTO ASISTENCIA SL
Liquidador
- Sanchez Olivares Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 120, S 8, H M 171066, I/A 8 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Empresa: PROAUTO ASISTENCIA SL
Administrador Solidario
- Sanchez Olivares Delia
- Sanchez Olivares Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 120, S 8, H M 171066, I/A 8 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Empresa: DAITEL AUTOMOCION SL
Administrador Solidario
- Sanchez Olivares Delia
- Sanchez Olivares Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21593 , F 195, S 8, H M 384243, I/A 6 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
Empresa: DAITEL AUTOMOCION SL
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Sanchez Olivares Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21593 , F 195, S 8, H M 384243, I/A 6 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
Empresa: PROAUTO ASISTENCIA SL
Administrador Solidario
- Sanchez Olivares Delia
- Sanchez Olivares Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 119, S 8, H M 171066, I/A 7 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
Empresa: PROAUTO ASISTENCIA SL
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Sanchez Olivares Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829 , F 119, S 8, H M 171066, I/A 7 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
Empresa: DAITEL SA
Administrador Solidario
- Sanchez Olivares Delia
- Sanchez Olivares Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29292 , F 150, S 8, H M 44569, I/A 16 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
Empresa: DAITEL SA
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Sanchez Olivares Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29292 , F 150, S 8, H M 44569, I/A 16 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
Empresa: DAITEL AUTOMOCION SL
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Sanchez Olivares Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21593 , F 195, S 8, H M 384243, I/A 5 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ OLIVARES DELIA
Mostramos los datos de SANCHEZ OLIVARES DELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ OLIVARES DELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos