PROAKTIVO SERVICIOS GENERALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rosario Pino, 14
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROAKTIVO SERVICIOS GENERALES SL
CIF B86102605
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 20/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pereda Espeso Miguel
Propietario GRUPO LAR INVERSIONES INMOBILIARIAS SA
VINCULACIONES DE PROAKTIVO SERVICIOS GENERALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROAKTIVO SERVICIOS GENERALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO LAR INVERSIONES INMOBILIARIAS SA | Socio Unico | 05/01/2011 | 06/10/2020 |
Pereda Espeso Luis Jose | Apoderado | 29/10/2019 | 06/10/2020 |
Pereda Espeso Miguel | Administrador Unico | 29/09/2015 | 06/10/2020 |
Plaza Hernandez Maria Isabel | Apoderado | 29/10/2019 | 06/10/2020 |
Rodriguez Rom Cristina | Apoderado | 29/10/2019 | 06/10/2020 |
Urbano Lopez Juan Carlos | Apoderado | 29/10/2019 | 06/10/2020 |
Gregorio Amo Fernandez Miguel | Apoderado | 29/10/2019 | 10/02/2020 |
Amo Fernandez Miguel Gregorio | Apoderado | 20/12/2016 | 29/10/2019 |
Llovet Barquero Jose Manuel | Apoderado | 20/12/2016 | 29/10/2019 |
Moreno Ortiz Francisco Jesus | Apoderado | 23/04/2019 | 29/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROAKTIVO SERVICIOS GENERALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28342 , F 203, S 8, H M 510458, I/A 13 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28342 , F 203, S 8, H M 510458, I/A 13 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28342 , F 203, S 8, H M 510458, I/A 12 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28342 , F 196, S 8, H M 510458, I/A 11 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28342 , F 196, S 8, H M 510458, I/A 11 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28342 , F 196, S 8, H M 510458, I/A 10 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28342 , F 196, S 8, H M 510458, I/A 10 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28342 , F 192, S 8, H M 510458, I/A 9 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bestard Perez Jaime
- Cerrillo Pulido Teresa
- Diaz Almenara Sonia
- Feduchy Navarro Enrique
- Fuster Carrillo Oscar
- Gonzalez Galvan Miguel Angel
- Llovet Barquero Jose Manuel
- Perales Navas Arturo
- Perez De Leza Eguiguren Jorge
- Ramirez Rico Ignacio
- Riaño Rubio Marta
- Rodriguez Rom Cristina
- Suarez Rodriguez Nelida
- Tejada Rendon Luna Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28342 , F 192, S 8, H M 510458, I/A 9 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bestard Perez Jaime
- Cerrillo Pulido Teresa
- Diaz Almenara Sonia
- Feduchy Navarro Enrique
- Fuster Carrillo Oscar
- Gonzalez Galvan Miguel Angel
- Llovet Barquero Jose Manuel
- Perales Navas Arturo
- Perez De Leza Eguiguren Jorge
- Ramirez Rico Ignacio
- Riaño Rubio Marta
- Rodriguez Rom Cristina
- Suarez Rodriguez Nelida
- Tejada Rendon Luna Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28342 , F 153, S 8, H M 510458, I/A 8 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-28