PRO GOLF DE SANT VICENC DE MONTALT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mongia, 3
Código Postal 08394
Municipio Sant Vicenç de Montalt
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRO GOLF DE SANT VICENC DE MONTALT SA
CIF A65118259
Capital Social 60500.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 30/04/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PRO GOLF DE SANT VICENC DE MONTALT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRO GOLF DE SANT VICENC DE MONTALT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amil Perez Luciano | Presidente | 22/09/2009 | 19/10/2012 |
Amil Perez Luciano | Consejero | 22/09/2009 | 19/10/2012 |
Borrell Calonge Carlos | MBRO.COM.EJE | 22/09/2009 | 19/10/2012 |
Borrell Calonge Carlos | Consejero | 22/09/2009 | 19/10/2012 |
Cornudella Felip Oriol | Consejero | 22/09/2009 | 19/10/2012 |
De Miquel Balmes Helena | Secretario No Consejero | 22/09/2009 | 19/10/2012 |
Molins Lopez Rodo Javier | Consejero | 22/09/2009 | 19/10/2012 |
Mora Albareda Joaquin | Vicepresidente | 22/09/2009 | 19/10/2012 |
Mora Albareda Joaquin | Consejero | 22/09/2009 | 19/10/2012 |
Mora Boguña Jose | Consejero | 22/09/2009 | 19/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRO GOLF DE SANT VICENC DE MONTALT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41438 , F 145, S 8, H B 385004, I/A 3 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41438 , F 145, S 8, H B 385004, I/A 3 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41438 , F 145, S 8, H B 385004, I/A 3 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41438 , F 144, S 8, H B 385004, I/A 2 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-08
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41438 , F 141, S 8, H B 385004, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-08
Dirección:CL LA MONGIA Num.3 (SANT VICENC DE MONTALT)
Comienzo de operaciones:30/04/09
Objeto social:LA GESTION Y EXPLOTACION DE CAMPOS DE GOLF,ASI COMO DE AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN COMPLEMENTARIAS A LAS MISMAS.EL ARRENDAMIENTO Y COMPRAVENTA DE FINCAS
Capital Suscrito:60.500,00 Euros
Desembolsado:21.997,80 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41438 , F 141, S 8, H B 385004, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-08