PIÑERO ACERO MANUEL
Informe ejecutivo de PIÑERO ACERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIÑERO ACERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASSESSORIA PIÑERO SLP | Administrador Unico | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE PIÑERO ACERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑERO ACERO MANUEL
Consejero
MBRO.COM.EJE
- Borrell Calonge Carlos
- Piñero Acero Manuel
- Vera Tintore Enrique
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41438 , F 145, S 8, H B 385004, I/A 3 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
Empresa: ASSESSORIA PIÑERO SLP
Administrador Unico
- Piñero Acero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29497 , F 155, S 8, H B 152820, I/A 4 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Consejero
MBRO.COM.EJE
- Borrell Calonge Carlos
- Piñero Acero Manuel
- Vera Tintore Enrique
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41438 , F 141, S 8, H B 385004, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-08
Empresa: MARESMAR GOLF SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Pastor Granell Javier
- Piñero Acero Manuel
- Puyol Mor Ramon Tomas
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37881 , F 217, S 8, H B 210371, I/A 25 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Información de PIÑERO ACERO MANUEL
Mostramos los datos de PIÑERO ACERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑERO ACERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos