PRINCIPE 96 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Gran, 105
Código Postal 07420
Municipio Sa Pobla
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRINCIPE 96 SL
CIF B07810666
Capital Social 2993.89 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PRINCIPE 96 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRINCIPE 96 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Femenias Munar Pedro | Liquidador | 02/12/2019 | 02/12/2019 |
Femenias Munar Pedro | Consejero | 27/03/2014 | 02/12/2019 |
Femenias Munar Pedro | Presidente | 29/04/2019 | 02/12/2019 |
Mesegue Cunill Nuria | Consejero | 29/04/2019 | 02/12/2019 |
Munar Pons Rafael | Secretario | 16/12/2009 | 02/12/2019 |
Munar Pons Rafael | Consejero | 16/12/2009 | 02/12/2019 |
Munar Barcelo Rafael | Presidente | 16/12/2009 | 29/04/2019 |
Munar Barcelo Rafael | Consejero | 16/12/2009 | 29/04/2019 |
Femenias Bennasar Sebastian | Consejero | 16/12/2009 | 27/03/2014 |
Munar Pons Onofre | Apoderado | 23/02/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRINCIPE 96 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 123, S 8, H PM 25172, I/A 9 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 123, S 8, H PM 25172, I/A 9 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 123, S 8, H PM 25172, I/A 9 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 123, S 8, H PM 25172, I/A 9 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 123, S 8, H PM 25172, I/A 8 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-07
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 123, S 8, H PM 25172, I/A 8 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-07
- C/ GRAN 105 (POBLA (SA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 122, S 8, H PM 25172, I/A 7 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-07
Capital Anterior: | 4.101,21 | Euros |
Disminución de capital | 1.107,32 | Euros |
Capital Actual: | 2.993,89 | Euros |
Porcentaje: | 27,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 122, S 8, H PM 25172, I/A 7 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-07
Capital Anterior: | 2.993,89 | Euros |
Aumento de capital: | 72,11 | Euros |
Capital Actual: | 3.066,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 122, S 8, H PM 25172, I/A 7 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-07
Capital Anterior: | 20.101,21 | Euros |
Disminución de capital | 16.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.101,21 | Euros |
Porcentaje: | 79,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 122, S 8, H PM 25172, I/A 6 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-07