FEMENIAS MUNAR PEDRO
Informe ejecutivo de FEMENIAS MUNAR PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FEMENIAS MUNAR PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRINCIPE 96 SL | Liquidador | 02/12/2019 | 02/12/2019 |
PRINCIPE 96 SL | Consejero | 27/03/2014 | 02/12/2019 |
PRINCIPE 96 SL | Presidente | 29/04/2019 | 02/12/2019 |
EUROBEACH SL | Administrador Unico | 26/03/2014 | 16/02/2015 |
EUROBEACH SL | Socio Unico | 16/02/2015 | 16/02/2015 |
EUROBEACH SL | Liquidador | 16/02/2015 | 16/02/2015 |
EUROBEACH SL | Apoderado | 16/02/2015 |
VINCULACIONES DE FEMENIAS MUNAR PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FEMENIAS MUNAR PEDRO
Empresa: PRINCIPE 96 SL
Liquidador
- Femenias Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 123, S 8, H PM 25172, I/A 9 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
Empresa: PRINCIPE 96 SL
Consejero
- Femenias Munar Pedro
- Mesegue Cunill Nuria
- Munar Pons Rafael
Liquidador
- Femenias Munar Pedro
Presidente
- Femenias Munar Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 123, S 8, H PM 25172, I/A 9 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
Empresa: PRINCIPE 96 SL
Consejero
Presidente
- Femenias Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 123, S 8, H PM 25172, I/A 8 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-07
Empresa: EUROBEACH SL
Liquidador
- Femenias Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 189, S 8, H PM 7525, I/A 5 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: EUROBEACH SL
Apoderado
- Femenias Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 189, S 8, H PM 7525, I/A 5 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: EUROBEACH SL
Administrador Unico
- Femenias Munar Pedro
Liquidador
- Femenias Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 189, S 8, H PM 7525, I/A 5 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: EUROBEACH SL
Socio Único
- Femenias Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 189, S 8, H PM 7525, I/A 5 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: PRINCIPE 96 SL
Consejero
- Femenias Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 122, S 8, H PM 25172, I/A 5 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-07
Empresa: EUROBEACH SL
Administrador Unico
- Femenias Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 189, S 8, H PM 7525, I/A 4 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-07
Información de FEMENIAS MUNAR PEDRO
Mostramos los datos de FEMENIAS MUNAR PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FEMENIAS MUNAR PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos