CUBICO ANDASOL SPAIN HOLDING 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 34
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CUBICO ANDASOL SPAIN HOLDING 1 SL
CIF B87745469
Capital Social 3001.0 Euros
Actividad Actividades de gestión de fondos
Fecha de Constitución 01/02/2017
Nombres Anteriores
- PRINCETON HILL SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Canales Trenas Jose Juan
VINCULACIONES DE CUBICO ANDASOL SPAIN HOLDING 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CUBICO ANDASOL SPAIN HOLDING 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asensio Gonzalez Ignacio | Apoderado | 22/02/2019 | 12/03/2020 |
Bidaguren Urbieta Miren | Secretario No Consejero | 22/02/2019 | 12/03/2020 |
Bidaguren Urbieta Miren | Apoderado | 22/02/2019 | 12/03/2020 |
Canales Trenas Jose Juan | Presidente | 22/02/2019 | 12/03/2020 |
Canales Trenas Jose Juan | Consejero | 22/02/2019 | 12/03/2020 |
Canales Trenas Jose Juan | Apoderado | 22/02/2019 | 12/03/2020 |
Pastor Mira Maria | Apoderado | 22/02/2019 | 12/03/2020 |
Pastor Mira Maria | Consejero | 20/07/2018 | 12/03/2020 |
Picazo Mur Pablo | Apoderado | 22/02/2019 | 12/03/2020 |
Picazo Mur Pablo | Consejero | 20/07/2018 | 12/03/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CUBICO ANDASOL SPAIN HOLDING 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36097 , F 150, S 8, H M 639198, I/A 13 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
- Cancelados los asientos de la Sociedad y cerrada su hoja registral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36097 , F 150, S 8, H M 639198, I/A 13 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
- Nota marginal de cierre provisional de la hoja registral, por plazo de seis meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35563 , F 194, S 8, H M 639198, I/A 3 M (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 11º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36097 , F 149, S 8, H M 639198, I/A 12 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36097 , F 147, S 8, H M 639198, I/A 11 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36097 , F 147, S 8, H M 639198, I/A 11 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36097 , F 147, S 8, H M 639198, I/A 10 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36097 , F 147, S 8, H M 639198, I/A 10 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Apoderado
- Asensio Gonzalez Ignacio
- Calzada Burgos Jorge Javier
- Calzada Burgos Jorge Javier
- Calzada Burgos Jorge Javier
- Pastor Mira Maria
- Pastor Mira Maria
- Pastor Mira Maria
- Picazo Mur Pablo
- Picazo Mur Pablo
- Picazo Mur Pablo
- Rodriguez Aguilar Manuel
- Rodriguez De Luis Lorenzo
- Smith David Rowan Murray
- Smith David Rowan Murray
- Sueiro Seoane Miguel
- Swindin David
- Swindin David
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36097 , F 144, S 8, H M 639198, I/A 9 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36097 , F 144, S 8, H M 639198, I/A 9 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28