MEDINA GARCIA YURENA
Informe ejecutivo de MEDINA GARCIA YURENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MEDINA GARCIA YURENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LARODA CONNECTIONS SL | Apoderado Solidario | 01/06/2023 | |
GEOTEXAN SA | Apoderado Solidario | 22/03/2023 |
VINCULACIONES DE MEDINA GARCIA YURENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA GARCIA YURENA
Empresa: LARODA CONNECTIONS SL
Apoderado Solidario
- Campo Caballero Alberto
- Feliu Torne Eduard
- Medina Garcia Yurena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3052 , F 169, S 8, H SS 44829, I/A 2 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-20
Empresa: GEOTEXAN SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 174, S 8, H H 24529, I/A 13 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-21
Empresa: CUBICO ANDASOL SPAIN HOLDING 1 SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Keelan Amanda
- Medina Garcia Yurena
- Mingo Benedicto Luis
- Moreno Vidal Cristina
- Smith David
- Swindin David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36097 , F 144, S 8, H M 639198, I/A 9 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Empresa: ANDASOL ALMACENAMIENTO GNL AIE
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Arnus De Soto Blanca
- Medina Garcia Yurena
- Mingo Benedicto Luis
- Sueiro Seoane Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24049 , F 68, S 8, H M 432015, I/A 6 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Empresa: CUBICO ANDASOL SPAIN HOLDING 2 SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Medina Garcia Yurena
- Mingo Benedicto Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 211, S 8, H M 639197, I/A 9 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arnus De Soto Blanca
- Keelan Amanda
- Medina Garcia Yurena
- Medina Garcia Yurena
- Mingo Benedicto Luis
- Mingo Benedicto Luis
- Moreno Vidal Cristina
- Smith David
- Sueiro Seoane Miguel
- Sueiro Seoane Miguel
- Swindin David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 147, S 8, H M 643078, I/A 12 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Apoderado
- Arnus De Soto Blanca
- Medina Garcia Yurena
- Mingo Benedicto Luis
- Sueiro Seoane Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 141, S 8, H M 643078, I/A 6 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Empresa: ANDASOL ALMACENAMIENTO GNL AIE
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Arnus De Soto Blanca
- Medina Garcia Yurena
- Mingo Benedicto Luis
- Sueiro Seoane Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24049 , F 65, S 8, H M 432015, I/A 4 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Apoderado
- Keelan Amanda
- Medina Garcia Yurena
- Mingo Benedicto Luis
- Moreno Vidal Cristina
- Smith David
- Sueiro Seoane Miguel
- Swindin David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 141, S 8, H M 643078, I/A 5 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Empresa: MADISON SQUARE SL
Apoderado Solidario
- Medina Garcia Yurena
- Mingo Benedicto Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35563 , F 185, S 8, H M 639197, I/A 2 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA GARCIA YURENA
Mostramos los datos de MEDINA GARCIA YURENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA GARCIA YURENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos