CUBICO ANDASOL SPAIN HOLDING 2 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 34
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CUBICO ANDASOL SPAIN HOLDING 2 SL
CIF B87745477
Capital Social 3001.0 Euros
Actividad Actividades de gestión de fondos
Fecha de Constitución 01/02/2017
Nombres Anteriores
- MADISON SQUARE SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Canales Trenas Jose Juan
VINCULACIONES DE CUBICO ANDASOL SPAIN HOLDING 2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CUBICO ANDASOL SPAIN HOLDING 2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asensio Gonzalez Ignacio | Apoderado | 27/02/2019 | 20/03/2020 |
Bidaguren Urbieta Miren | Secretario No Consejero | 27/02/2019 | 20/03/2020 |
Bidaguren Urbieta Miren | Apoderado | 27/02/2019 | 20/03/2020 |
Canales Trenas Jose Juan | Presidente | 27/02/2019 | 20/03/2020 |
Canales Trenas Jose Juan | Consejero | 27/02/2019 | 20/03/2020 |
Canales Trenas Jose Juan | Apoderado | 27/02/2019 | 20/03/2020 |
Pastor Mira Maria | Apoderado | 27/02/2019 | 20/03/2020 |
Pastor Mira Maria | Consejero | 11/06/2018 | 20/03/2020 |
Picazo Mur Pablo | Apoderado | 27/02/2019 | 20/03/2020 |
Picazo Mur Pablo | Consejero | 11/06/2018 | 20/03/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CUBICO ANDASOL SPAIN HOLDING 2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 218, S 8, H M 639197, I/A 14 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
- -A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL NO EXISTE OBSTACULO REGISTRAL PARA LA INSCRIPCION DE LA FUSION SIENDO ABSORBIDA LA SOCIEDAD POR LA ENTIDAD DOMICILIADA EN GRANADA DENOMINADA " ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL ".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 218, S 8, H M 639197, I/A 13-M (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 217, S 8, H M 639197, I/A 13 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 11º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 217, S 8, H M 639197, I/A 12 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 215, S 8, H M 639197, I/A 11 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 215, S 8, H M 639197, I/A 11 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 214, S 8, H M 639197, I/A 10 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 214, S 8, H M 639197, I/A 10 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 211, S 8, H M 639197, I/A 9 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 211, S 8, H M 639197, I/A 9 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28