PREVENCION SEGURIDAD Y CALIDAD SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Pedro IV El Ceremonioso, 11
Código Postal 50009
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social PREVENCION SEGURIDAD Y CALIDAD SL
CIF B99230559
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 04/12/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único CAM INGENIERIA Y PROYECTOS SL
Propietario CAM INGENIERIA Y PROYECTOS SL
VINCULACIONES DE PREVENCION SEGURIDAD Y CALIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREVENCION SEGURIDAD Y CALIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAM INGENIERIA Y PROYECTOS SL | Socio Unico | 09/12/2010 | 16/03/2016 |
CAM INGENIERIA Y PROYECTOS SL | Administrador Unico | 09/12/2010 | 16/03/2016 |
Canalejo Mendaza Javier Ignacio | Administrador Solidario | 02/01/2009 | 09/12/2010 |
Villar Lafoz Jesus Miguel | Administrador Solidario | 02/01/2009 | 09/12/2010 |
ACTOS BORME DE PREVENCION SEGURIDAD Y CALIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 204, S 8, H Z 47871, I/A A b (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-50
- Se declara FALLIDO el crédito contra la sociedad mediante acuerdo de fecha 13 de marzo de 2012
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 204, S 8, H Z 47871, I/A A (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-50
- C/ PEDRO IV EL CEREMONIOSO 11 1º C (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 203, S 8, H Z 47871, I/A 2 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 203, S 8, H Z 47871, I/A 2 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 203, S 8, H Z 47871, I/A 2 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 203, S 8, H Z 47871, I/A 2 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 203, S 8, H Z 47871, I/A 2 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-238-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 202, S 8, H Z 47871, I/A 1 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-50