VILLAR LAFOZ JESUS MIGUEL
Informe ejecutivo de VILLAR LAFOZ JESUS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLAR LAFOZ JESUS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLAR SIMON SL | Administrador Unico | 22/06/2020 | |
SUPERARUI SL | Administrador Unico | 18/06/2020 |
VINCULACIONES DE VILLAR LAFOZ JESUS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAR LAFOZ JESUS MIGUEL
Empresa: VILLAR SIMON SL
Administrador Unico
- Villar Lafoz Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 141, S 8, H Z 67213, I/A 1 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-50
Empresa: SUPERARUI SL
Administrador Unico
- Villar Lafoz Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 62, S 8, H HU 14239, I/A 1 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-22
Empresa: PREVENCION SEGURIDAD Y CALIDAD SL
Administrador Solidario
- Canalejo Mendaza Javier Ignacio
- Villar Lafoz Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 203, S 8, H Z 47871, I/A 2 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-50
Empresa: PREVENCION SEGURIDAD Y CALIDAD SL
Administrador Solidario
- Canalejo Mendaza Javier Ignacio
- Villar Lafoz Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 202, S 8, H Z 47871, I/A 1 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-50
Información de VILLAR LAFOZ JESUS MIGUEL
Mostramos los datos de VILLAR LAFOZ JESUS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAR LAFOZ JESUS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos