PRENSA CANARIA MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alcalde Jose Ramirez Bethencourt, 8
Código Postal 35004
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social PRENSA CANARIA MEDIA SL
CIF B35632728
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario EDITORIAL PRENSA CANARIA SA
Auditor BDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PRENSA CANARIA MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRENSA CANARIA MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SL | Auditor | 18/11/2011 | 21/08/2015 |
Delgado Llanera Carlos-javier | Apoderado | 29/07/2014 | 21/08/2015 |
EDITORIAL PRENSA CANARIA SA | Socio Unico | 28/04/2015 | 21/08/2015 |
Rodriguez Artime Jose Luis | Administrador Solidario | 27/05/2009 | 21/08/2015 |
Zardain Arias Carlos Miguel | Apoderado | 02/10/2009 | 21/08/2015 |
Garcia Alcalde Fernandez Guillermo Ramon | Apoderado Solidario | 03/02/2011 | 13/03/2015 |
Vaquero Tresguerres Jose Manuel | Administrador Solidario | 27/05/2009 | 04/02/2015 |
Bajo Rubio Juan Bautista | Apoderado | 29/07/2014 | |
Lozano Medina Alexis Jose | Apoderado | 11/11/2013 | 29/07/2014 |
Pujado Viusa Pedro | Apoderado | 29/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRENSA CANARIA MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 126, S 8, H GC 24903, I/A 21 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 126, S 8, H GC 24903, I/A 21 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 126, S 8, H GC 24903, I/A 20 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-35
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 126, S 8, H GC 24903, I/A 19 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 126, S 8, H GC 24903, I/A 18 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 65, S 8, H GC 24903, I/A 17 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 64, S 8, H GC 24903, I/A 16 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 64, S 8, H GC 24903, I/A 15 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 63, S 8, H GC 24903, I/A 14 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-35
- Estudio, promoción y gestión de toda clase de negocios relacionados con las tecnicas, medios y contenidos digitales...Desarrollar e impartir programas y cursos de formación, tanto presenciales como on line mediante nuevas tecnologías.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 63, S 8, H GC 24903, I/A 13 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-35