LOZANO MEDINA ALEXIS JOSE
Informe ejecutivo de LOZANO MEDINA ALEXIS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOZANO MEDINA ALEXIS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTES GRAFICAS DEL ATLANTICO SA | Apoderado | 20/10/2014 | |
EDITORIAL PRENSA CANARIA SA | Apoderado | 25/06/2013 | 14/08/2014 |
PRENSA CANARIA MEDIA SL | Apoderado | 11/11/2013 | 29/07/2014 |
RADIODIFUSION DE LAS PALMAS SL | Administrador Solidario | 25/07/2014 |
VINCULACIONES DE LOZANO MEDINA ALEXIS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO MEDINA ALEXIS JOSE
Empresa: ARTES GRAFICAS DEL ATLANTICO SA
Apoderado
- Lozano Medina Alexis Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2054 , F 139, S 8, H GC 4577, I/A 42 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-35
Empresa: EDITORIAL PRENSA CANARIA SA
Apoderado
- Bajo Rubio Juan Bautista
- Lozano Medina Alexis Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 185, S 8, H GC 9003, I/A 90 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-35
Empresa: PRENSA CANARIA MEDIA SL
Apoderado
- Bajo Rubio Juan Bautista
- Lozano Medina Alexis Jose
- Pujado Viusa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 64, S 8, H GC 24903, I/A 15 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-35
Empresa: RADIODIFUSION DE LAS PALMAS SL
Administrador Solidario
- Lozano Medina Alexis Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 92, S 8, H GC 39961, I/A 7 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-35
Empresa: PRENSA CANARIA MEDIA SL
Apoderado
- Lozano Medina Alexis Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 63, S 8, H GC 24903, I/A 14 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-35
Empresa: EDITORIAL PRENSA CANARIA SA
Apoderado
- Lozano Medina Alexis Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 184, S 8, H GC 9003, I/A 89 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-35
Información de LOZANO MEDINA ALEXIS JOSE
Mostramos los datos de LOZANO MEDINA ALEXIS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO MEDINA ALEXIS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos