PREMIUM STRATEGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Menendez Pelayo, 36
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PREMIUM STRATEGIES SL
CIF B66409921
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 17/11/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PREMIUM STRATEGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREMIUM STRATEGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catala Pique Domingo Jose | Liquidador | 18/05/2018 | 18/05/2018 |
Parrot Magri Montserrat | Administrador Unico | 17/12/2014 | 18/05/2018 |
Duran Mesas Vanessa | Administrador Unico | 18/11/2014 | 17/12/2014 |
ACTOS BORME DE PREMIUM STRATEGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 94, S 8, H M 590789, I/A 3 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 94, S 8, H M 590789, I/A 3 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 94, S 8, H M 590789, I/A 3 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 94, S 8, H M 590789, I/A 3 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
- ACTIVIDADES DE GESTION EMPRESARIAL. DIRECCION, ORGANIZACION Y DESARROLLO DE TODA CLASE DE PROCESOS DE CONSTITUCION, INTEGRACION O ESCISION DE SOCIEDADES Y EMPRESAS. INTERMEDIACION EN LA COMPRAVENTA DE SOCIEDADES Y EMPRESAS, LA PRESTACION DE FORMA DIRECTA O INDIRECTA DE SERVICIOS DE GESTION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 93, S 8, H M 590789, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 93, S 8, H M 590789, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 93, S 8, H M 590789, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 93, S 8, H M 590789, I/A 1 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-28
Dirección:AVDA MENENDEZ PELAYO 36 - BAJO CENTRO (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/11/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, DISTRBUCION COMERCAIAL, IMPORTACION Y EXPORTACION, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 93, S 8, H M 590789, I/A 1 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-28