PREFABRICADOS MAHER SA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social PREFABRICADOS MAHER SA
CIF A38012597
Capital Social 439210.8 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Braña Folgueira Jose Antonio
Auditor MACG Y AUDITORES ASOCIADOS SL
ORGANIGRAMA DE PREFABRICADOS MAHER SA
VINCULACIONES DE PREFABRICADOS MAHER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREFABRICADOS MAHER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Braña Folgueira Jose Antonio | Administrador Unico | 13/03/2013 | |
MACG Y AUDITORES ASOCIADOS SL | Auditor | 20/06/2011 | |
MACG AUDITORES Y ASOCIADOS SL | Auditor | 20/09/2010 | |
Quintero Quintero Laudelino | Apoderado | 22/06/2010 |
ACTOS BORME DE PREFABRICADOS MAHER SA
- que por error en la inscripcion 46 se omitio el cese del Consejero Delegado Solidario Don Laudelino Quintero Quintero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 133, S 8, H TF 5292, I/A 46 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2017-9-38
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 133, S 8, H TF 5292, I/A 46 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2017-9-38
- En virtud de Oficio expedido el día 25 de octubre de 2016, por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº4 de Santa Cruz de Tenerife, don Francisco Martín Ortega, con número de procedimiento 31/2016, Proc. origen 87/2013,y según lo dispuesto en el artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social, se declara la "INSOLVENCIA" de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 190, S 8, H TF 5292, I/AM18.3 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-38
- NOTA: Para hacer constar que en virtud de Mandamiento expedido el día 13 de febrero de 2015, por el/la Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº4 de Santa Cruz de Tenerife, don/doña Francisco Martín Ortega, con número de procedimiento 230/2013, y según lo dispuesto en el artículo 276.5 de la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 190, S 8, H TF 5292, I/AM18.2 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
- NOTA: Para hacer constar que en virtud de Mandamiento expedido el día 18 de septiembre de 2013, por el/la Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº7 de Santa Cruz de Tenerife, con número de procedimiento 21/2013, el cual ha sido presentado a las 17.00 horas del día 14 de octubre de 2013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 190, S 8, H TF 5292, I/A M2 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-38
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 133, S 8, H TF 5292, I/A 46 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 133, S 8, H TF 5292, I/A 46 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Director Gerente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 133, S 8, H TF 5292, I/A 46 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
- La prima de emisión que asciende a DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS(226.861 66), esto es, habiéndose desembolsado en la caja social la suma total de 232.691 36 euros.-con una PRIMA DE EMISION de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTAY OCHO CENTIMOS (2.338,78) por cada acción emitida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 132, S 8, H TF 5292, I/A 45 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Capital Anterior: | 420.459,60 | Euros |
Aumento de capital: | 18.751,20 | Euros |
Capital Actual: | 439.210,80 | Euros |
Porcentaje: | 4,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 132, S 8, H TF 5292, I/A 45 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38