BRAÑA FOLGUEIRA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de BRAÑA FOLGUEIRA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 33
Empresas activas: 31
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BRAÑA FOLGUEIRA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAUPRO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 07/07/2016 | |
PROMOCIONES MIGUEL MARTIN SOSA E HIJOS SL | Administrador Unico | 04/08/2015 | |
PROMOCIONES AS FONTIÑAS SL | Socio Unico | 11/02/2015 | |
PROMOCIONES AS FONTIÑAS SL | Administrador Unico | 11/02/2015 | |
ACTIVIDADES MIC SL | Administrador Unico | 22/10/2014 | |
PROMOCIONES GANDO CASA SL | Administrador Unico | 17/02/2014 | |
LASERASMAR SL | Administrador Unico | 17/04/2013 | |
LLADJEM INDUSTRIAL DE NAVES Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 17/04/2013 | |
UNIONUCHE SL | Administrador Unico | 17/04/2013 | |
PREFABRICADOS MAHER SA | Administrador Unico | 13/03/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BRAÑA FOLGUEIRA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAÑA FOLGUEIRA JOSE ANTONIO
Empresa: ABC VALENCIA SL
Administrador Unico
- Braña Folgueira Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 138, S 8, H LU 16666, I/A 3 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-27
Empresa: CONSTRUCCIONES CHEVROLETTE SL
Administrador Unico
- Braña Folgueira Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 38, S 8, H TF 28951, I/A 8 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-38
Empresa: ZURCAN EXPORT SL
Administrador Unico
- Braña Folgueira Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 49, S 8, H TF 51805, I/A 4 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-38
Empresa: OPECEN INMOBILIARIA SA
Administrador Unico
- Braña Folgueira Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 147, S 8, H LU 14407, I/A B (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-27
Empresa: CAUPRO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Braña Folgueira Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 337 , F 19, S 8, H LU 10017, I/A 5 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-27
Administrador Unico
- Braña Folgueira Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 200, S 8, H TF 39076, I/A 3 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-38
Empresa: PROMOCIONES AS FONTIÑAS SL
Administrador Unico
- Braña Folgueira Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 108, S 8, H LU 7884, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-27
Empresa: PROMOCIONES AS FONTIÑAS SL
Socio Único
- Braña Folgueira Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 108, S 8, H LU 7884, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-27
Empresa: ACTIVIDADES MIC SL
Administrador Unico
- Braña Folgueira Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2605 , F 129, S 8, H TF 34721, I/A 3 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-38
Empresa: ZURCAN EXPORT SL
Administrador Unico
- Braña Folgueira Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 48, S 8, H TF 51805, I/A 3 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-38
VER MAS ACTOS
Información de BRAÑA FOLGUEIRA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de BRAÑA FOLGUEIRA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAÑA FOLGUEIRA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos