PRECAESARINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Pedro de Alcantara, 6
Código Postal 10001
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRECAESARINA SL
CIF B10440196
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Fecha de Constitución 15/07/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PRECAESARINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRECAESARINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Penis Rentero Virginia | Liquidador | 20/01/2021 | 20/01/2021 |
Penis Rentero Virginia | Administrador Unico | 10/03/2017 | 20/01/2021 |
Penis Rentero Virginia | Administrador Solidario | 29/07/2013 | 10/03/2017 |
Rodrigo Rodriguez Arturo | Administrador Solidario | 29/07/2013 | 10/03/2017 |
ACTOS BORME DE PRECAESARINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 74, S 8, H CC 13039, I/A 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 74, S 8, H CC 13039, I/A 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-10
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social.- La sociedad se denomina PRECAESARINA SL EN LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 74, S 8, H CC 13039, I/A 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 74, S 8, H CC 13039, I/A 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 74, S 8, H CC 13039, I/A 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-10
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 73, S 8, H CC 13039, I/A 2 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-10
- Otras modificaciones estatutarias: 16. Organización y de la administración de la sociedad.- El cargo de administrador será retribuido. La remuneración consistirá en una asignación fija anual que deberá ser aprobada por la junta general.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 73, S 8, H CC 13039, I/A 2 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 73, S 8, H CC 13039, I/A 2 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 73, S 8, H CC 13039, I/A 2 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 70, S 8, H CC 13039, I/A 1 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-10