PENIS RENTERO VIRGINIA
Informe ejecutivo de PENIS RENTERO VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PENIS RENTERO VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRECAMARERO SL | Administrador Mancomunado | 16/11/2020 | |
CRACERES SL | Administrador Unico | 08/03/2017 |
VINCULACIONES DE PENIS RENTERO VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENIS RENTERO VIRGINIA
Empresa: PRECAESARINA SL
Liquidador
- Penis Rentero Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 74, S 8, H CC 13039, I/A 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-10
Empresa: PRECAESARINA SL
Administrador Unico
- Penis Rentero Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 74, S 8, H CC 13039, I/A 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-10
Empresa: TORRECAMARERO SL
Administrador Mancomunado
- Penis Rentero Francisco Javier
- Penis Rentero Maria De Los Angeles
- Penis Rentero Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1056, L 883, F 94, S 8, H CC 15910, I/A 1 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-10
Empresa: PRECAESARINA SL
Administrador Unico
- Penis Rentero Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 73, S 8, H CC 13039, I/A 2 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-10
Empresa: PRECAESARINA SL
Administrador Solidario
- Penis Rentero Virginia
- Rodrigo Rodriguez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 739, F 73, S 8, H CC 13039, I/A 2 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-10
Empresa: CRACERES SL
Administrador Unico
- Penis Rentero Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947, L 774, F 124, S 8, H CC 13730, I/A 2 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-10
Empresa: CRACERES SL
Administrador Solidario
- Penis Rentero Virginia
- Rodrigo Rodriguez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947, L 774, F 124, S 8, H CC 13730, I/A 2 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-10
Empresa: CRACERES SL
Administrador Solidario
- Penis Rentero Virginia
- Rodrigo Rodriguez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947, L 774, F 118, S 8, H CC 13730, I/A 1 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-10
Empresa: PREMERITA SL
Liquidador Solidario
- Penis Rentero Virginia
- Rodrigo Rodriguez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 207, S 8, H BA 10028, I/A 3 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-06
Empresa: PREMERITA SL
Administrador Solidario
- Penis Rentero Virginia
- Rodrigo Rodriguez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 207, S 8, H BA 10028, I/A 3 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-06
VER MAS ACTOS
Información de PENIS RENTERO VIRGINIA
Mostramos los datos de PENIS RENTERO VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENIS RENTERO VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos