POUSS CAFE SL
Dirección social Calle Libertad, 27
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social POUSS CAFE SL
CIF B84345784
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 27/05/2005
Teléfono 91 521 63 01
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE POUSS CAFE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POUSS CAFE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pitalua Hector Manuel | Administrador Unico | 01/03/2016 | 23/03/2018 |
Rios Sanchez Manuel | Administrador Unico | 07/11/2013 | 01/03/2016 |
De Vicente Casado Enrique | Presidente | 07/11/2013 | |
De Vicente Casado Enrique | Consejero Delegado | 07/11/2013 | |
De Vicente Casado Enrique | Consejero | 07/11/2013 | |
Rios Sanchez Francisco Javier | Consejero | 07/11/2013 | |
Rios Sanchez Manuel | Secretario | 07/11/2013 | |
Rios Sanchez Manuel | Consejero Delegado Solidario | 07/11/2013 | |
Rios Sanchez Manuel | Consejero | 07/11/2013 |
ACTOS BORME DE POUSS CAFE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21431 , F 28, S 8, H M 381146, I/A 6 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21431 , F 28, S 8, H M 381146, I/A 5 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21431 , F 28, S 8, H M 381146, I/A 5 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21431 , F 27, S 8, H M 381146, I/A 4 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21431 , F 27, S 8, H M 381146, I/A 4 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21431 , F 27, S 8, H M 381146, I/A 4 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-208-28