DE VICENTE CASADO ENRIQUE
Informe ejecutivo de DE VICENTE CASADO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE VICENTE CASADO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEON DE LAS LETRAS SL | Apoderado | 19/02/2024 | |
CORNER SAN FRANCISCO EL GRANDE SL | Administrador Solidario | 13/07/2016 | |
EL LIMBO RESTAURACION SL | Administrador Unico | 13/07/2016 | |
NEW HOSPRESS SL | Administrador Unico | 21/07/2014 | |
SANTA FE CLUB PROJECT SL | Administrador Unico | 22/08/2011 |
VINCULACIONES DE DE VICENTE CASADO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE VICENTE CASADO ENRIQUE
Empresa: LEON DE LAS LETRAS SL
Apoderado
- Bregante Sergio Demian
- De Vicente Casado Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46406 , F 49, S 8, H M 815050, I/A 2 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Empresa: EL LIMBO RESTAURACION SL
Administrador Unico
- De Vicente Casado Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34924 , F 59, S 8, H M 628095, I/A 1 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-28
Empresa: CORNER SAN FRANCISCO EL GRANDE SL
Administrador Solidario
- De Vicente Casado Enrique
- Martin Roldan Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34924 , F 49, S 8, H M 628094, I/A 1 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-28
Empresa: NEW HOSPRESS SL
Administrador Unico
- De Vicente Casado Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32516 , F 46, S 8, H M 585244, I/A 1 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Empresa: POUSS CAFE SL
Consejero Delegado
- De Vicente Casado Enrique
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De Vicente Casado Enrique
- Rios Sanchez Francisco Javier
- Rios Sanchez Manuel
Presidente
- De Vicente Casado Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21431 , F 27, S 8, H M 381146, I/A 4 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Empresa: LA BAILENE SL
Administrador Unico
- De Vicente Casado Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26954 , F 115, S 8, H M 485690, I/A 2 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-28
Empresa: SANTA FE CLUB PROJECT SL
Administrador Unico
- De Vicente Casado Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22896 , F 3, S 8, H M 410042, I/A 5 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-28
Empresa: SANTA FE CLUB PROJECT SL
Administrador Unico
- De Vicente Casado Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22896 , F 3, S 8, H M 410042, I/A 4 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-28
Empresa: LA BAILENE SL
Administrador Unico
- De Vicente Casado Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26954 , F 114, S 8, H M 485690, I/A 1 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-28
Empresa: LA BAILENE SL
Socio Único
- De Vicente Casado Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26954 , F 114, S 8, H M 485690, I/A 1 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-28
Información de DE VICENTE CASADO ENRIQUE
Mostramos los datos de DE VICENTE CASADO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE VICENTE CASADO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos