PONIPOTENZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Corredera Baja de San Pablo, 25
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PONIPOTENZA SL
CIF B86324456
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 27/10/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PONIPOTENZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PONIPOTENZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caschili Marcello | Apoderado Solidario | 29/12/2011 | 26/02/2024 |
Deiana Alessandro | Liquidador | 26/02/2024 | 26/02/2024 |
Deiana Alessandro | Administrador Unico | 22/07/2020 | 26/02/2024 |
Pirastu Andrea | Apoderado Solidario | 29/12/2011 | 26/02/2024 |
Caschili Marcello | Administrador Mancomunado | 02/11/2011 | 22/07/2020 |
Pirastu Andrea | Administrador Mancomunado | 02/11/2011 | 22/07/2020 |
ACTOS BORME DE PONIPOTENZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 56, S 8, H M 527352, I/A 4 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 56, S 8, H M 527352, I/A 4 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 56, S 8, H M 527352, I/A 4 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 56, S 8, H M 527352, I/A 4 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 55, S 8, H M 527352, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 55, S 8, H M 527352, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 55, S 8, H M 527352, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 53, S 8, H M 527352, I/A 2 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 52, S 8, H M 527352, I/A 1 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Dirección:C/ CORREDERA BAJA DE SAN PABLO 25 (MADRID)
Comienzo de operaciones:27/10/11
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE HOTELERIA, HOSTELERIA, RESTAURACION Y ORGANIZACION DE VIAJES..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 52, S 8, H M 527352, I/A 1 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28