CASCHILI MARCELLO
Informe ejecutivo de CASCHILI MARCELLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE CASCHILI MARCELLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASCHILI MARCELLO
Empresa: CAPRACAMPER SL
Administrador Mancomunado
- Caschili Marcello
- Pirastu Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33838 , F 112, S 8, H M 608994, I/A 5 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-28
Empresa: PONIPOTENZA SL
Administrador Mancomunado
- Caschili Marcello
- Pirastu Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 55, S 8, H M 527352, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Empresa: CALABRONE SARDO SL
Liquidador Mancomunado
- Caschili Marcello
- Di Finizio Davide
- Pirastu Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31982 , F 193, S 8, H M 575532, I/A 4 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: CALABRONE SARDO SL
Administrador Mancomunado
- Caschili Marcello
- Di Finizio Davide
- Pirastu Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31982 , F 193, S 8, H M 575532, I/A 4 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: CAPRACAMPER SL
Apoderado Solidario
- Caschili Marcello
- Costa Giulia
- Pirastu Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33838 , F 110, S 8, H M 608994, I/A 2 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28
Empresa: CAPRACAMPER SL
Administrador Mancomunado
- Caschili Marcello
- Costa Giulia
- Pirastu Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33838 , F 109, S 8, H M 608994, I/A 1 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Empresa: CALABRONE SARDO SL
Apoderado Solidario
- Caschili Marcello
- Di Finizio Davide
- Pirastu Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31982 , F 191, S 8, H M 575532, I/A 2 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-28
Empresa: CALABRONE SARDO SL
Administrador Mancomunado
- Caschili Marcello
- Di Finizio Davide
- Pirastu Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31982 , F 189, S 8, H M 575532, I/A 1 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: PONIPOTENZA SL
Apoderado Solidario
- Caschili Marcello
- Pirastu Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 53, S 8, H M 527352, I/A 2 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28
Empresa: PONIPOTENZA SL
Administrador Mancomunado
- Caschili Marcello
- Pirastu Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 52, S 8, H M 527352, I/A 1 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Información de CASCHILI MARCELLO
Mostramos los datos de CASCHILI MARCELLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASCHILI MARCELLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos