POMAVECA INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Benet Mateu, 40
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social POMAVECA INVERSIONES SL
CIF B85830388
Capital Social 40032.0 Euros
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario JOMAVECA SL
VINCULACIONES DE POMAVECA INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POMAVECA INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVESTA TRUST SPAIN SL | Liquidador | 14/07/2020 | 14/07/2020 |
INVESTA TRUST SPAIN SL | Administrador Unico | 08/05/2013 | 14/07/2020 |
JOMAVECA SL | Socio Unico | 06/07/2011 | 14/07/2020 |
Pablo Agustin Rocca Diaz | REPR.143 RRM | 14/07/2020 | 14/07/2020 |
Rocca Diaz Pablo Agustin | REPR.143 RRM | 08/05/2013 | 14/07/2020 |
TIBURTINA EUROPA SL | Administrador Unico | 14/07/2020 | |
Pipino Melian Victoria | Administrador Unico | 17/12/2009 | 08/05/2013 |
Investa Trustees New Zeland Limited | Socio Unico | 17/12/2009 | 06/07/2011 |
ACTOS BORME DE POMAVECA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 140, S 8, H B 437313, I/A 5 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 140, S 8, H B 437313, I/A 5 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 140, S 8, H B 437313, I/A 5 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 37.026,00 | Euros |
Capital Actual: | 40.032,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.231,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 140, S 8, H B 437313, I/A 4 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-08
- CL BENET MATEU NUMERO 40,OFICINA 28 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 139, S 8, H B 437313, I/A 3 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 139, S 8, H B 437313, I/A 3 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 139, S 8, H B 437313, I/A 3 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
- C/ MARQUES DE RISCAL 8 2 B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27263 , F 173, S 8, H M 491208, I/A 2 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27263 , F 173, S 8, H M 491208, I/A 2 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-28