POLIS ALEX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Casanova, 260
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social POLIS ALEX SL
CIF B66687674
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/01/2016
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE POLIS ALEX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLIS ALEX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aleixandre Monterde Eduardo | Consejero | 19/02/2016 | 03/01/2023 |
Aleixandre Monterde Eduardo | Consejero Delegado Mancomunado | 19/02/2016 | 03/01/2023 |
Aleixandre Monterde Eduardo | Secretario | 19/02/2016 | 03/01/2023 |
Aleixandre Monterde Luis | Consejero | 19/02/2016 | 03/01/2023 |
Aleixandre Monterde Luis | Consejero Delegado Mancomunado | 19/02/2016 | 03/01/2023 |
De Fontcuberta Balaguer Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 19/02/2016 | 03/01/2023 |
De Fontcuberta Balaguer Carlos | Presidente | 19/02/2016 | 03/01/2023 |
De Fontcuberta Balaguer Carlos | Consejero | 19/02/2016 | 03/01/2023 |
De Fontcuberta De Senillosa Hugo | Consejero | 19/02/2016 | 03/01/2023 |
De Fontcuberta De Senillosa Hugo | Consejero Delegado Mancomunado | 19/02/2016 | 03/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE POLIS ALEX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45222 , F 34, S 8, H B 480856, I/A 3 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45222 , F 34, S 8, H B 480856, I/A 3 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45222 , F 34, S 8, H B 480856, I/A 3 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
- CL CASANOVA Num.260 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45222 , F 34, S 8, H B 480856, I/A 2 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45222 , F 33, S 8, H B 480856, I/A 1 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Dirección:CL TRAVESERA DE GRACIA 18-20 Num. ESC. P.2 PTA.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:12/01/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD INMOBILIARIA EN GENERAL, ENTENDIDA EN SU MAS AMPLIA ACEPCION. ADMINISTRACION, GESTION DE TODA CLASE DE PROPIEDADES AJENAS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTUDIO Y ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45222 , F 33, S 8, H B 480856, I/A 1 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08