DE FONTCUBERTA DE SENILLOSA HUGO
Informe ejecutivo de DE FONTCUBERTA DE SENILLOSA HUGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE FONTCUBERTA DE SENILLOSA HUGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLIS DELTA SL | Secretario | 02/06/2011 | |
POLIS DELTA SL | Consejero | 02/06/2011 | |
POLIS DELTA SL | Apoderado | 02/06/2011 |
VINCULACIONES DE DE FONTCUBERTA DE SENILLOSA HUGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE FONTCUBERTA DE SENILLOSA HUGO
Empresa: POLIS ALEX SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Aleixandre Monterde Eduardo
- Aleixandre Monterde Luis
- De Fontcuberta Balaguer Carlos
- De Fontcuberta De Senillosa Hugo
Consejero
- Aleixandre Monterde Eduardo
- Aleixandre Monterde Luis
- De Fontcuberta Balaguer Carlos
- De Fontcuberta De Senillosa Hugo
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45222 , F 34, S 8, H B 480856, I/A 3 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Empresa: POLIS ALEX SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Aleixandre Monterde Eduardo
- Aleixandre Monterde Luis
- De Fontcuberta Balaguer Carlos
- De Fontcuberta De Senillosa Hugo
Consejero
- Aleixandre Monterde Eduardo
- Aleixandre Monterde Luis
- De Fontcuberta Balaguer Carlos
- De Fontcuberta De Senillosa Hugo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45222 , F 33, S 8, H B 480856, I/A 1 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Empresa: POLIS DELTA SL
Apoderado
- De Fontcuberta Balaguer Carlos
- De Fontcuberta De Senillosa Carla
- De Fontcuberta De Senillosa Clotilde
- De Fontcuberta De Senillosa Elena
- De Fontcuberta De Senillosa Hugo
Consejero
- De Fontcuberta Balaguer Carlos
- De Fontcuberta De Senillosa Carla
- De Fontcuberta De Senillosa Clotilde
- De Fontcuberta De Senillosa Elena
- De Fontcuberta De Senillosa Hugo
Presidente
Secretario
- De Fontcuberta De Senillosa Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42598 , F 37, S 8, H B 411254, I/A 1 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-08
Información de DE FONTCUBERTA DE SENILLOSA HUGO
Mostramos los datos de DE FONTCUBERTA DE SENILLOSA HUGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE FONTCUBERTA DE SENILLOSA HUGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos