POLICLINIC LLEIDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Alcalde Sol, 4
Código Postal 25003
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social POLICLINIC LLEIDA SL
CIF B25352956
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario INMO ASISA SL
VINCULACIONES DE POLICLINIC LLEIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLICLINIC LLEIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMO ASISA SL | Socio Unico | 10/06/2016 | 22/11/2016 |
INMO ASISA SL | Socio único | 22/11/2016 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 29/12/2014 | 22/11/2016 |
Sanuy Bescos Francisco Javier | Apoderado Solidario | 30/12/2013 | 22/11/2016 |
Sanuy Bescos Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 30/12/2013 | 22/11/2016 |
Solvas Martinez Antonia | Administrador Mancomunado | 13/12/2013 | 22/11/2016 |
Soria Fernandez De Cordoba Manuel | Administrador Mancomunado | 13/12/2013 | 22/11/2016 |
Cortada Robert Jordi | Administrador Solidario | 13/12/2013 | |
Vindel Villellas Victor | Administrador Solidario | 13/12/2013 |
ACTOS BORME DE POLICLINIC LLEIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 16, S 8, H L 7069, I/A 9 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 16, S 8, H L 7069, I/A 9 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-25
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 16, S 8, H L 7069, I/A 9 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-25
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 16, S 8, H L 7069, I/A 9 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-25
- CIERRE PROVISIONAL de la Hoja correspondiente a la Sociedad, por el plazo de seis meses, de conformidad con el artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil, como consecuencia de la fusión por absorción de la misma, por la entidad "INMO ASISA, S.L.U.", como Sociedad absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 16, S 8, H L 7069, I/A8 not (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 16, S 8, H L 7069, I/A 8 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 225, S 8, H L 7069, I/A 7 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-25
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 165, S 8, H L 7069, I/A 6 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-25
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 165, S 8, H L 7069, I/A 5 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 165, S 8, H L 7069, I/A 5 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-25