SOLVAS MARTINEZ ANTONIA
Informe ejecutivo de SOLVAS MARTINEZ ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SOLVAS MARTINEZ ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL DE ASISA DR ATILANO CEREZO | Pres.J.Rec | 24/08/2023 | |
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL DE ASISA DR ATILANO CEREZO | Miem.J.Rec | 24/08/2023 | |
CLINICA PERPETUO SOCORRO DE LERIDA GRUPO HLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/08/2023 | |
INMO ASISA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/06/2023 | |
CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL | Consejero Delegado | 24/08/2022 | |
ASISA VIDA SEGUROS SA | Consejero | 28/07/2022 | |
ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SA | Consejero | 31/01/2022 | |
ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SA | Vicesecret. | 31/01/2022 | |
CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL | Presidente | 07/06/2018 | |
CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL | Consejero | 07/06/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SOLVAS MARTINEZ ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLVAS MARTINEZ ANTONIA
Empresa: ASISA VIDA SEGUROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Batalla Jovell Joan Carles
- Solvas Martinez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45375 , F 116, S 8, H M 613345, I/A 67 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Batalla Jovell Joan Carles
- Solvas Martinez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45337 , F 164, S 8, H M 71063, I/A 446 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Vicepresidente
- Solvas Martinez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35326 , F 218, S 8, H M 77182, I/A 60 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Miem.J.Rec
Pres.J.Rec
- Solvas Martinez Antonia
Vicepresidente Junta Rectora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35326 , F 218, S 8, H M 77182, I/A 60 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caballero Caballero Mariano
- Solvas Martinez Antonia
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1482 , F 22, S 8, H L 29524, I/A 16 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-25
Empresa: INMO ASISA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mateu Serra Antonio
- Solvas Martinez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43347 , F 34, S 8, H M 601816, I/A 36 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alcalde Gomez Maria Dolores
- De Porres Ortiz De Urbina Enrique
- Ivorra Miralles Francisco
- Solvas Martinez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35326 , F 217, S 8, H M 77182, I/A 59 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Empresa: CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL
Consejero Delegado
- De Porres Ortiz De Urbina Enrique
- Mateu Serra Antonio
- Solvas Martinez Antonia
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39463 , F 46, S 8, H M 672202, I/A 7 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Empresa: CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Alcalde Gomez Maria Dolores
- Mateu Serra Antonio
- Solvas Martinez Antonia
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39463 , F 46, S 8, H M 672202, I/A 7 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Empresa: ASISA VIDA SEGUROS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43449 , F 3, S 8, H M 613345, I/A 55 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
VER MAS ACTOS
Información de SOLVAS MARTINEZ ANTONIA
Mostramos los datos de SOLVAS MARTINEZ ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLVAS MARTINEZ ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos