POLE FOR BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Puente Cultural, 8
Código Postal 28702
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social POLE FOR BUSINESS SL
CIF B83881326
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 22/01/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE POLE FOR BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLE FOR BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aznar Lopez Maria Elvira | Apoderado | 09/05/2012 | |
Balaguer Hernandez Cristina | Consejero Delegado Solidario | 29/10/2009 | 09/05/2012 |
Balaguer Hernandez Cristina | Secretario | 29/10/2009 | 09/05/2012 |
Balaguer Hernandez Cristina | Consejero | 29/10/2009 | 09/05/2012 |
Balaguer Hernandez Cristina | Apoderado | 09/05/2012 | |
Criado-perez Trefault Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 29/10/2009 | 09/05/2012 |
Criado-perez Trefault Jose Luis | Consejero | 29/10/2009 | 09/05/2012 |
Garcia Abad Martinez Blanco Luis | Apoderado | 09/05/2012 | |
Valenciano Paris Ana Estrella | Consejero Delegado Solidario | 29/10/2009 | 09/05/2012 |
Valenciano Paris Ana Estrella | Presidente | 29/10/2009 | 09/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE POLE FOR BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19677 , F 15, S 8, H M 346089, I/A 7 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19677 , F 15, S 8, H M 346089, I/A 7 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19677 , F 15, S 8, H M 346089, I/A 7 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19677 , F 15, S 8, H M 346089, I/A 7 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19677 , F 15, S 8, H M 346089, I/A 7 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-181-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-191-28
- AVDA PUENTE CULTURAL 8A 4& (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19677 , F 15, S 8, H M 346089, I/A 6 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-56-28
- SE CAMBIA LA DURACION DE LOS CARGOS QUE PASA A SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y SE MODIFICA EL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19677 , F 14, S 8, H M 346089, I/A 5 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-28