GARCIA ABAD MARTINEZ BLANCO LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA ABAD MARTINEZ BLANCO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA ABAD MARTINEZ BLANCO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVUS TALENT AGENCY SL | Administrador Unico | 28/02/2022 | |
BIOMETIC HEALTHCARE SL | Administrador Unico | 17/02/2022 | |
GABAD SPORT SL | Administrador Solidario | 10/03/2020 | |
RADILLON E-SPORTS SL | Administrador Unico | 27/04/2018 | |
QUIMOALAR SL | Apoderado | 10/10/2017 | |
CIBERPOLIZAS SL | Administrador Solidario | 19/05/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA ABAD MARTINEZ BLANCO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ABAD MARTINEZ BLANCO LUIS
Empresa: AVUS TALENT AGENCY SL
Administrador Unico
- Garcia Abad Martinez Blanco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42451 , F 144, S 8, H M 751251, I/A 5 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-28
Empresa: BIOMETIC HEALTHCARE SL
Administrador Unico
- Garcia Abad Martinez Blanco Luis
- Nozal Vazquez Oscar Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45707 , F 160, S 8, H B 496450, I/A 6 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: BIOMETIC HEALTHCARE SL
Administrador Solidario
- Garcia Abad Martinez Blanco Luis
Administrador Unico
- Garcia Abad Martinez Blanco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45707 , F 160, S 8, H B 496450, I/A 6 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: GABAD SPORT SL
Administrador Solidario
- Garcia Abad Martinez Blanco Luis
- Oviedo Raposo Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21195 , F 201, S 8, H M 376432, I/A 7 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: GABAD SPORT SL
Administrador Unico
- Garcia Abad Martinez Blanco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21195 , F 201, S 8, H M 376432, I/A 7 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: BIOMETIC HEALTHCARE SL
Administrador Solidario
- Garcia Abad Martinez Blanco Luis
- Nozal Vazquez Oscar Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45707 , F 159, S 8, H B 496450, I/A 3 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-08
Empresa: BIOMETIC HEALTHCARE SL
Consejero
- Casañ Lopez Alejandro
- Garcia Abad Martinez Blanco Luis
- Nozal Vazquez Oscar Luis
Presidente
- Garcia Abad Martinez Blanco Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45707 , F 159, S 8, H B 496450, I/A 3 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-08
Empresa: RADILLON E-SPORTS SL
Administrador Unico
- Garcia Abad Martinez Blanco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37616 , F 1, S 8, H M 670341, I/A 1 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Empresa: QUIMOALAR SL
Apoderado
- Garcia Abad Martinez Blanco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4162 , F 207, S 8, H AS 48945, I/A 5 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-33
Empresa: QUIMOALAR SL
Administrador Unico
- Garcia Abad Martinez Blanco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4162 , F 207, S 8, H AS 48945, I/A 4 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-33
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA ABAD MARTINEZ BLANCO LUIS
Mostramos los datos de GARCIA ABAD MARTINEZ BLANCO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ABAD MARTINEZ BLANCO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos