PLUSQUAMDATA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Albasanz, 14
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLUSQUAMDATA SL
CIF B83755090
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único H F L MANAGEMENT INFORMATION SL
Propietario HFL MANAGEMENT INFORMATION SL
VINCULACIONES DE PLUSQUAMDATA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLUSQUAMDATA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carmona Gonzalez Augusto | Representante | 03/02/2012 | 13/11/2014 |
H F L MANAGEMENT INFORMATION SL | Administrador Unico | 03/02/2012 | 13/11/2014 |
HFL MANAGEMENT INFORMATION SL | Socio Unico | 27/02/2012 | 13/11/2014 |
Carmona Gonzalez Augusto Carlos | Consejero Delegado | 09/10/2009 | 03/02/2012 |
Carmona Gonzalez Augusto Carlos | Consejero | 09/10/2009 | 03/02/2012 |
Juantegui Azpilicueta Pablo Antonio | Consejero | 23/03/2011 | 03/02/2012 |
Luca De Tena Sainz Nicolas | Presidente | 03/02/2012 | |
Luca De Tena Sainz Nicolas | Consejero | 03/02/2012 | |
Peñalba Martin Jose Luis | Secretario | 23/03/2011 | 03/02/2012 |
Peñalba Martin Jose Luis | Consejero | 23/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLUSQUAMDATA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 75, S 8, H M 339281, I/A 20 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-28
- CANCELADOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA LA HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 75, S 8, H M 339281, I/A 20 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-28
- Queda cerrada la hoja social por plazo provisional de seis meses al haber sido absorbida la sociedad a que la misma se refiere por la denominada " PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L", domiciliada en Riudellots de la Selva -Girona-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 75, S 8, H M 339281, I/A 19M (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 75, S 8, H M 339281, I/A 19 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Capital Anterior: | 662.802,00 | Euros |
Disminución de capital | 659.802,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 74, S 8, H M 339281, I/A 18 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
Capital Anterior: | 1.896.654,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.233.852,00 | Euros |
Capital Actual: | 662.802,00 | Euros |
Porcentaje: | 65,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 74, S 8, H M 339281, I/A 18 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
- C/ ALBASANZ 14 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 74, S 8, H M 339281, I/A 17 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 74, S 8, H M 339281, I/A 16 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 73, S 8, H M 339281, I/A 15 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 73, S 8, H M 339281, I/A 15 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28