PEÑALBA MARTIN JOSE LUIS
Informe ejecutivo de PEÑALBA MARTIN JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PEÑALBA MARTIN JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRE DE RECURSOS ADMINISTRACION I MANTENIMENT SL | Apoderado Solidario | 18/09/2014 | |
AAREON PROPTECH SPAIN SL | Apoderado | 11/09/2014 |
VINCULACIONES DE PEÑALBA MARTIN JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑALBA MARTIN JOSE LUIS
Empresa: LEDIT EFICIENCIA ENERGETICA SL
Apoderado Solidario
- Peñalba Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28530 , F 5, S 8, H M 513639, I/A 9 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Empresa: H F L MANAGEMENT INFORMATION SL
Apoderado
- Carmona Gonzalez Augusto
- Peñalba Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29519 , F 134, S 8, H M 399655, I/A 26 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
Empresa: PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA SL
Apoderado Solidario
- Peñalba Martin Jose Luis
- Peñalba Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47466 , F 26, S 8, H B 552665, I/A 27 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-08
Empresa: BALEAR DE PROTECCION DE DATOS SL
Apoderado
- Corral Membrive Alfonso
- Peñalba Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 209, S 8, H PM 66788, I/A 7 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-07
Empresa: BALEAR DE PROTECCION DE DATOS SL
Administrador Unico
Apoderado
- Peñalba Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 81, S 8, H PM 66788, I/A 3 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-07
Apoderado Solidario
- Peñalba Martin Jose Luis
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42871 , F 130, S 8, H B 416887, I/A 4 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-08
Empresa: INFORMATIZACION DE EMPRESAS SL
Apoderado
- Peñalba Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29032 , F 206, S 8, H M 92107, I/A 20 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-28
Empresa: ADENTEVO SL
Apoderado Solidario
- Peñalba Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28530 , F 3, S 8, H M 513639, I/A 5 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-28
Empresa: H F L MANAGEMENT INFORMATION SL
Apoderado
- Peñalba Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29519 , F 126, S 8, H M 399655, I/A 10 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-28
Empresa: PLUSQUAMDATA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Peñalba Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 73, S 8, H M 339281, I/A 15 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
VER MAS ACTOS
Información de PEÑALBA MARTIN JOSE LUIS
Mostramos los datos de PEÑALBA MARTIN JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑALBA MARTIN JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos